EURO CORE SPAIN 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EURO CORE SPAIN 2 SL
CIF B84881507
Capital Social 6060000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/10/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EURO CORE SPAIN 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURO CORE SPAIN 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balint Gabriela | Apoderado Mancomunado | 27/07/2012 | 15/01/2019 |
Balint Gabriela | Apoderado Mancomunado | 02/03/2015 | 15/01/2019 |
Balint Gabriela | Apoderado Mancomunado | 31/07/2014 | 15/01/2019 |
Balint Gabriela | Apoderado Mancomunado | 05/03/2018 | 15/01/2019 |
Brañas Alonso Silvia | Apoderado Mancomunado | 05/03/2018 | 15/01/2019 |
Fernandez Conde Sancho Luis | Secretario | 15/01/2019 | |
Gifford Mark Julian | Apoderado Mancomunado | 26/07/2012 | 15/01/2019 |
Gifford Mark Julian | Consejero | 24/12/2009 | 15/01/2019 |
Hidalgo Garcia Manuel | Apoderado Mancomunado | 26/07/2012 | 15/01/2019 |
Hidalgo Garcia Manuel | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURO CORE SPAIN 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 24 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 24 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 24 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 24 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 23 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 23 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 23 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 224, S 8, H M 420684, I/A 22 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 224, S 8, H M 420684, I/A 21 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 223, S 8, H M 420684, I/A 20 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28