GARRE MORENO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GARRE MORENO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRE MORENO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTEMA INVEST SL | Administrador Solidario | 08/07/2022 | |
LABORATORIOS ENTEMA SL | Administrador Solidario | 08/01/2021 | |
BLUE LINE CAPITAL SL | Administrador Unico | 19/11/2020 | |
AMEDYN HEALTHCARE SL | Apoderado Solidario | 03/01/2019 | |
LABORATORIOS ENTEMA SL | Apoderado Solidario | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE GARRE MORENO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRE MORENO JUAN ANTONIO
Empresa: ENTEMA INVEST SL
Administrador Solidario
- Ayats Julia Marc
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47551 , F 47, S 8, H B 555309, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-08
Empresa: ENTEMA INVEST SL
Administrador Unico
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47551 , F 47, S 8, H B 555309, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Administrador Solidario
- Ayats Sintes Martin
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 166, S 8, H B 122917, I/A 11 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: ENTEMA INVEST SL
Administrador Unico
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47551 , F 43, S 8, H B 555309, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: BLUE LINE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47531 , F 98, S 8, H B 554752, I/A 1 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-08
Apoderado Solidario
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43924 , F 92, S 8, H B 441896, I/A 3 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: AMEDYN HEALTHCARE SL
Apoderado Solidario
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 18, S 8, H B 402275, I/A 7 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Apoderado Solidario
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 165, S 8, H B 122917, I/A 9 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Información de GARRE MORENO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de GARRE MORENO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRE MORENO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos