AYATS SINTES MARTIN
Informe ejecutivo de AYATS SINTES MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AYATS SINTES MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMEDYN HEALTHCARE SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE AYATS SINTES MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYATS SINTES MARTIN
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Administrador Solidario
- Ayats Sintes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41084 , F 207, S 8, H B 122917, I/A 15 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Administrador Solidario
- Ayats Sintes Martin
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 166, S 8, H B 122917, I/A 11 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Administrador
- Ayats Sintes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 166, S 8, H B 122917, I/A 11 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: JO AL AUGUSTA 2003 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ayats Sintes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35360 , F 112, S 8, H B 264984, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Empresa: AMEDYN HEALTHCARE SL
Administrador Unico
- Ayats Sintes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 17, S 8, H B 402275, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: JO AL AUGUSTA 2003 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ayats Sintes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35360 , F 112, S 8, H B 264984, I/A 4 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Información de AYATS SINTES MARTIN
Mostramos los datos de AYATS SINTES MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYATS SINTES MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos