AYATS JULIA MARC
Informe ejecutivo de AYATS JULIA MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYATS JULIA MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMEDYN HEALTHCARE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2024 | |
SOCIEDAD GESTORA DE LA CERDANYA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2024 | |
ENTEMA INVEST SL | Administrador Solidario | 08/07/2022 | |
LABORATORIOS ENTEMA SL | Administrador Solidario | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE AYATS JULIA MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYATS JULIA MARC
Empresa: SOCIEDAD GESTORA DE LA CERDANYA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayats Julia Marc
- Palomar Garcia Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32667 , F 203, S 8, H B 213072, I/A 7 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Empresa: AMEDYN HEALTHCARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayats Julia Marc
- Palomar Garcia Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 20, S 8, H B 402275, I/A 10 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Empresa: ENTEMA INVEST SL
Administrador Solidario
- Ayats Julia Marc
- Garre Moreno Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47551 , F 47, S 8, H B 555309, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Administrador Solidario
- Ayats Julia Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41084 , F 207, S 8, H B 122917, I/A 15 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Apoderado
- Ayats Julia Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 165, S 8, H B 122917, I/A 8 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: LABORATORIOS ENTEMA SL
Apoderado
- Ayats Julia Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 164, S 8, H B 122917, I/A 6 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-08
Información de AYATS JULIA MARC
Mostramos los datos de AYATS JULIA MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYATS JULIA MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos