GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN
Informe ejecutivo de GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PSV SL | Consejero | 02/02/2016 | |
PSV SL | Consejero Delegado | 02/02/2016 | |
TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL | Consejero | 01/02/2016 | |
TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL | Consejero Delegado | 01/02/2016 | |
SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS SA | Consejero | 28/12/2015 | |
SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS SA | Consejero Delegado | 28/12/2015 |
VINCULACIONES DE GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN
Empresa: PSV SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Garnica Gonzalez Barcena Belen
Consejero
- Florensa Abadal Francisco
- Florensa Abadal Jorge
- Garnica Gonzalez Barcena Belen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 214, S 8, H B 22254, I/A 11 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Empresa: TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL
Consejero Delegado
- Garnica Gonzalez Barcena Belen
Consejero
- Florensa Abadal Francisco
- Florensa Abadal Jorge
- Garnica Gonzalez Barcena Belen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 13 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Empresa: SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS SA
Consejero Delegado
- Garnica Gonzalez Barcena Belen
Consejero
- Florensa Abadal Francisco
- Florensa Claramunt Elisenda
- Florensa Claramunt Maria
- Garnica Gonzalez Barcena Belen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25216 , F 98, S 8, H B 86333, I/A 11 N (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Información de GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN
Mostramos los datos de GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARNICA GONZALEZ BARCENA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos