PSV SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.62 P.AT PTA.2
Código Postal 08750
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PSV SL
CIF B08845760
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PSV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PSV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alburquerque Becerra Jose Manuel | Secretario No Consejero | 02/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Francisco | Consejero | 02/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Francisco | Presidente | 02/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Francisco | Liquidador | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Florensa Claramunt Elisenda | Consejero | 02/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Claramunt Maria | Consejero | 02/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Jordi | Apoderado | 02/02/2016 | |
Florensa Abadal Jorge | Consejero | 02/02/2016 | |
Garnica Gonzalez Barcena Belen | Consejero | 02/02/2016 | |
Garnica Gonzalez Barcena Belen | Consejero Delegado | 02/02/2016 |
ACTOS BORME DE PSV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 215, S 8, H B 22254, I/A 13 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 215, S 8, H B 22254, I/A 13 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 215, S 8, H B 22254, I/A 13 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.62 P.AT PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 215, S 8, H B 22254, I/A 12 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON FRANCISCO FLORENSA ABADAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 214, S 8, H B 22254, I/A 11 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 214, S 8, H B 22254, I/A 11 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 214, S 8, H B 22254, I/A 11 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08