TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL TRAVESSERA DE GRACIA NUM.62 ATICO 2
Código Postal 08750
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL
CIF B58073198
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alburquerque Becerra Jose Manuel | Secretario No Consejero | 01/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Francisco | Presidente | 01/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Francisco | Consejero | 01/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Francisco | Liquidador | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Florensa Claramunt Elisenda | Consejero | 01/02/2016 | 28/11/2023 |
Floresna Claramunt Maria | Consejero | 01/02/2016 | 28/11/2023 |
Florensa Abadal Jorge | Consejero | 01/02/2016 | |
Garnica Gonzalez Barcena Belen | Consejero | 01/02/2016 | |
Garnica Gonzalez Barcena Belen | Consejero Delegado | 01/02/2016 |
ACTOS BORME DE TECNOLOGIA Y MATERIALES FLEXIBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 15 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 15 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 15 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA NUM.62 ATICO 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 14 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON FRANCISCO FLORENSA ABADAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 13 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 13 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22046 , F 25, S 8, H B 31514, I/A 13 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08