GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 06/02/2019 | 28/12/2023 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 03/12/2015 | 14/02/2019 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2013 | 07/02/2019 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aloy Gomez Jose Francisco
- Bort Almiñana Cristina Montserrat
- Bozalongo Tobalina Pablo Alejandro
- Cardenas Peñalver Alvaro
- Carrasco Martinez Eduardo Santiago
- Crespo Estrela Inmaculada
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Gomez Ivorra Josefa De La Paz
- Jimenez Martinez Maria
- Martinez Guardiola Matilde
- Mateos Collar Maria Diana
- Sagrera Amengual Antonia Maria
- Sanchez Sanchez Antonio
- Torres Garcia Jose Antonio
- Vicente Marcos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 84, S 8, H AL 40338, I/A 801 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-04
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alos Llorca Laura
- Andreo Lopez Alfonso
- Aparicio Pastor Jordi
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Bordons Alvarez Ignacio Juan
- Callejon Arriola Jose Ramon
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Carrasco Martinez Maria Paz
- Carrion Cortes David
- Chavarria Cubero Juan Vicente
- Claramonte Ballester Beatriz
- Climent Aranda Leopoldina
- Cortina Martin Gema
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Ferrer Jerez Sonia
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Gomez Guerrero Martin
- Gongora Martin Luis
- Hellin Villagordo Ines
- Herrerias Ropero Ester Maria
- Jimenez Martagon Angel Maria
- La Roche Lugo Ildefonso
- Linares Vargas Miguel
- Lopez Perez Tomas
- Lopez Vallejo Rafael
- Martinez Reina Francisco Miguel
- Martinez Robles Pedro Jose
- Nebro Pavon Jose
- Nuñez Fenoy Rafael
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Oliva Olivencia Juan Manuel
- Palos Michavila Jose Luis
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Perez Lopez Maria Del Pilar
- Saez Garcia Bartolome
- Sanchis Amoros Sonia
- Serra Sureda Jose Luis
- Soler Muñoz David
- Suarez Cabezas Adrian
- Torres Mendez Francisco Jose
- Valera Puche Diego
- Valverde Megias Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37799 , F 123, S 8, H M 573805, I/A 179 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alos Llorca Laura
- Andreo Lopez Alfonso
- Aparicio Pastor Jordi
- Bordons Alvarez Ignacio Juan
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Carrion Cortes David
- Claramonte Ballester Beatriz
- Climent Aranda Leopoldina
- Cortina Martin Gema
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Ferrer Jerez Sonia
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Herrerias Ropero Esther Maria
- Jimenez Martagon Angel Maria
- La Roche Lugo Ildefonso
- Linares Vargas Miguel
- Lopez Perez Tomas
- Martinez Robles Pedro Jose
- Nebro Pavon Jose
- Nuñez Fenoy Rafael
- Oliva Olivencia Juan Manuel
- Palos Michavila Jose Luis
- Perez Lopez Maria Del Pilar
- Sanchis Amoros Sonia
- Suarez Cabezas Adrian
Apoderado Solidario
- Andreu Garcia Jose Vicente
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Callejon Arriola Jose Ramon
- Carrasco Martinez Maria Paz
- Chavarria Cubero Juan Vicente
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Fernandez Lazaro Jose Raul
- Fons Gilabert Salvador
- Gimenez Serra Santiago
- Gomez Guerrero Martin
- Gongora Martin Luis
- Hellin Villagordo Ines
- Lopez Vallejo Rafael
- Martinez Reina Francisco Miguel
- Nacher Mestre Pedro Miguel
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Saez Garcia Bartolome
- Serra Sureda Jose Luis
- Soler Muñoz David
- Torres Mendez Francisco Jose
- Valera Puche Diego
- Valverde Ferrer Maria Jose
- Valverde Megias Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 140, S 8, H AL 40338, I/A 430 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alarcon Gonzalez Cristina
- Alcalde Jimenez Beatriz
- Alos Llorca Laura
- Andreo Lopez Alfonso
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Bonete Oliver Olga
- Callejon Escañuela Francisco Javier
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Cara Moreno Maria Pilar
- Carrasco Martinez Maria Paz
- Claramonte Ballester Beatriz
- Cortina Martin Gema
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Fernandez Lazaro Jose Raul
- Fernandez Ramos Susana
- Ferrer Jerez Sonia
- Fons Gilabert Salvador
- Garcia Garrido Rita
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Gimenez Hidalgo Aila
- Gomez Guerrero Martin
- Gonzalez Gonzalez Noelia
- Gonzalez Lazaro Laura
- Hellin Villagordo Ines
- Hernandez Perez Amaya
- La Roche Lugo Ildefonso
- Leon Fernandez Patricia Maria
- Lopez Campos Jose Luis
- Mazo Gonzalez Montserrat
- Medina Fernandez Elisa
- Nortes Segura Alberto
- Nuñez Alcon Federico
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Ortega Pardo Guadalupe
- Paramo Sanchez Maria Teresa
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Pons Socias Maria Magdalena
- Requena Ariza Gabriel Jesus
- Saez Garcia Bartolome
- Sanchez Lopez Maria Belen
- Sanchis Amoros Sonia
- Sarrio Perez Maria Magdalena
- Serra Sureda Jose Luis
- Valido Melian Maria Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 139, S 8, H AL 40338, I/A 429 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-04
Apoderado
- De Leon Carrillo Sergio
- Del Rio Alemany Gabriel
- Diaz Astarloa Fernando
- Diaz Bleda Juan Antonio
- Diaz Lopez Lucia
- Diez Dueñas Francisco Felix
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Donaire Oliva Carlos Antonio
- Duran Rivas Elena
- Entrena Tejero Antonio Javier
- Espasas Cañelles Jose Luis
- Espejo Martinez Antonio
- Felices Gonzalez Indalecio Miguel
- Fernandez Bergos Carlos
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Gallego Belmonte Antonio
- Garcia Carrasco Laura
- Garcia Claver Vicente Jose
- Garcia Gumiel Antonio
- Garcia Lleches Josep
- Garcia Rojas Oscar
- Garcia Tristan Rocio
- Garcia Vaillo Javier Segismundo
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Garrido Lozano Javier
- Gil Garcia Alexandra
- Gil Ledesma Vicente Alberto
- Gomez Belmar Antonio Salvador
- Gomez Collado Manuel Sergio
- Gonzalez Altea Gerardo Antonio
- Gonzalez Collado Maria Victoria
- Gonzalez Daza Juan David
- Gonzalez Manzanera Miguel
- Granados Machuca Francisco Javier
- Guardiola Tomas Jose Javier
- Guerrero Esteban Daniel
- Guil Guerrero Maria Clara
- Gutierrez Fraile Javier
- Gutierrez Velez Ivan
- Guzman Marti Eduardo Enrique
- Hellin Villagordo Ines
- Hernandez Garrido Wilmer Alberto
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
- Hernandez Quevedo Francisco Javier
- Herrera Sanchez Rodrigo
- Herrero Martinez Francisco Javier
- Higon Ros Fernando
- Jimenez Alonso Maria Jose
- Jimenez Sanchez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 123, S 8, H M 573805, I/A 64 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alpuente Arocas Francisco Javier
- Antunez Portillo Oscar Enrique
- Ayarza Garcia Lara
- Barreda Roca Juan Manuel
- Cabedo Andreu Vicente
- Cano Escarcena Juan Carlos
- Cantavella Rochera Aurora
- Castro Escalante Pilar Adelina
- Cortes Bedoya Marta
- Diez Fernandez Ivan
- Fernandez Gallardo Josefa Maria
- Fuster Sebastia Felix Ignacio
- Garcia Montes De Oca Juan Jose
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Garre Galindo Pedro
- Garre Herrero Juan
- Gea Bueno Francisco Javier
- Gimenez Rivas Antonio Francisco
- Gomez Lozano Francisco De Borja
- Guillem Perez Veronica
- Hellin Villagordo Ines
- Iruela Moreno Maria Del Mar
- Jerez Guillen Dimas
- Marin Gonzalez Francisco Carlos
- Marti Vidal Alberto
- Martin Martin Abel
- Millan De La Peña Cristian
- Miravete Benitez Jose Antonio
- Morales Piza Ana
- Moreno Espinosa Raul
- Pascual Molina Maria Elisa
- PEREZ GARCIA DAVID
- Perez Mediavilla Fernando
- Piñera Julia Jose Antonio
- Pinta Pinto Juan Antonio
- Riquelme Lopez Antonio
- Rivas Palma Francisco Jose
- Rogado Grande Raul
- Sanchez Hernandez Eugenio
- Sanchis Amoros Sonia
- Santana Martin Francisco Javier
- Sarrio Perez Maria Magdalena
- Segarra Adell Antonio
- Soldevila Maturana Ana Maria
- Traver Traver Maria Teresa
- Trenor Tramoyeres Fernando
- Vazquez Andua Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 121, S 8, H AL 40338, I/A 60 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alemany Salvador Fernando
- Arevalo Martinez Virginia
- Berti Requejo Fernando
- Garcia Sanchez Enrique
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Gongora Ruano Soraya
- Gonzalez Mora Juan Jose
- Medina Sanchez Ocaña Salvador
- Potente Esteban Pablo
- Robles Medinilla Maria
- Simon Segura Enrique
- Simon Segura Enrique
- Sobrino Perez Julio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 111, S 8, H AL 1, I/A 370 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-04
Información de GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZARAGOZA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos