PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR
Informe ejecutivo de PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 04/07/2016 | 14/02/2019 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 19/02/2016 | 07/02/2019 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 06/02/2019 | 07/02/2019 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 29/05/2015 | 22/10/2015 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 19/02/2015 | 28/05/2015 |
VINCULACIONES DE PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alos Llorca Laura
- Andreo Lopez Alfonso
- Aparicio Pastor Jordi
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Bordons Alvarez Ignacio Juan
- Callejon Arriola Jose Ramon
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Carrasco Martinez Maria Paz
- Carrion Cortes David
- Chavarria Cubero Juan Vicente
- Claramonte Ballester Beatriz
- Climent Aranda Leopoldina
- Cortina Martin Gema
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Ferrer Jerez Sonia
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Gomez Guerrero Martin
- Gongora Martin Luis
- Hellin Villagordo Ines
- Herrerias Ropero Ester Maria
- Jimenez Martagon Angel Maria
- La Roche Lugo Ildefonso
- Linares Vargas Miguel
- Lopez Perez Tomas
- Lopez Vallejo Rafael
- Martinez Reina Francisco Miguel
- Martinez Robles Pedro Jose
- Nebro Pavon Jose
- Nuñez Fenoy Rafael
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Oliva Olivencia Juan Manuel
- Palos Michavila Jose Luis
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Perez Lopez Maria Del Pilar
- Saez Garcia Bartolome
- Sanchis Amoros Sonia
- Serra Sureda Jose Luis
- Soler Muñoz David
- Suarez Cabezas Adrian
- Torres Mendez Francisco Jose
- Valera Puche Diego
- Valverde Megias Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37799 , F 123, S 8, H M 573805, I/A 179 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alos Llorca Laura
- Andreo Lopez Alfonso
- Aparicio Pastor Jordi
- Bordons Alvarez Ignacio Juan
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Carrion Cortes David
- Claramonte Ballester Beatriz
- Climent Aranda Leopoldina
- Cortina Martin Gema
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Ferrer Jerez Sonia
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Herrerias Ropero Esther Maria
- Jimenez Martagon Angel Maria
- La Roche Lugo Ildefonso
- Linares Vargas Miguel
- Lopez Perez Tomas
- Martinez Robles Pedro Jose
- Nebro Pavon Jose
- Nuñez Fenoy Rafael
- Oliva Olivencia Juan Manuel
- Palos Michavila Jose Luis
- Perez Lopez Maria Del Pilar
- Sanchis Amoros Sonia
- Suarez Cabezas Adrian
Apoderado Solidario
- Andreu Garcia Jose Vicente
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Callejon Arriola Jose Ramon
- Carrasco Martinez Maria Paz
- Chavarria Cubero Juan Vicente
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Fernandez Lazaro Jose Raul
- Fons Gilabert Salvador
- Gimenez Serra Santiago
- Gomez Guerrero Martin
- Gongora Martin Luis
- Hellin Villagordo Ines
- Lopez Vallejo Rafael
- Martinez Reina Francisco Miguel
- Nacher Mestre Pedro Miguel
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Saez Garcia Bartolome
- Serra Sureda Jose Luis
- Soler Muñoz David
- Torres Mendez Francisco Jose
- Valera Puche Diego
- Valverde Ferrer Maria Jose
- Valverde Megias Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 140, S 8, H AL 40338, I/A 430 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Alarcon Gonzalez Cristina
- Alcalde Jimenez Beatriz
- Alos Llorca Laura
- Andreo Lopez Alfonso
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Bonete Oliver Olga
- Callejon Escañuela Francisco Javier
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Cara Moreno Maria Pilar
- Carrasco Martinez Maria Paz
- Claramonte Ballester Beatriz
- Cortina Martin Gema
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Fernandez Lazaro Jose Raul
- Fernandez Ramos Susana
- Ferrer Jerez Sonia
- Fons Gilabert Salvador
- Garcia Garrido Rita
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Gimenez Hidalgo Aila
- Gomez Guerrero Martin
- Gonzalez Gonzalez Noelia
- Gonzalez Lazaro Laura
- Hellin Villagordo Ines
- Hernandez Perez Amaya
- La Roche Lugo Ildefonso
- Leon Fernandez Patricia Maria
- Lopez Campos Jose Luis
- Mazo Gonzalez Montserrat
- Medina Fernandez Elisa
- Nortes Segura Alberto
- Nuñez Alcon Federico
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Ortega Pardo Guadalupe
- Paramo Sanchez Maria Teresa
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Pons Socias Maria Magdalena
- Requena Ariza Gabriel Jesus
- Saez Garcia Bartolome
- Sanchez Lopez Maria Belen
- Sanchis Amoros Sonia
- Sarrio Perez Maria Magdalena
- Serra Sureda Jose Luis
- Valido Melian Maria Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 139, S 8, H AL 40338, I/A 429 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-04
Apoderado
- Aguilar Gazquez Francisco Javier
- Alberola Albuixech Francisco Salvador
- Albiñana Boluda Francisco De Paula
- Alcañiz Pascual Esther
- Aldaz Laparra Gerardo
- Alonso Morales Fernando
- Alpuente Arocas Francisco Javier
- Alvarez Belenguel Francisco Miguel
- Aparicio Pastor Jordi
- Aragon Abolafio Esperanza
- Argente Rodenas Inmaculada Concepcion
- Bargues Lloria Jose Antonio
- Berlanga Montero Isabel
- Bernal Navarro Francisco Javier
- Bordon Santana Felix
- Conesa Rebollo Francisco
- Cordoba De La Cruz Eugenio Moises
- Cortina Martin Gema
- Cotes Andreu Francisco
- Crespo Diaz Gema
- De Haro Espejo Jesus Manuel
- De Saja Gonzalez Javier
- Del Moral March Jaime Constancio
- Dominguez Miranda Fernando
- Espino Espino Francisco Javier
- Fernandez Rios Fernando
- Fernandez Romero Jose Aurelio
- Frutos Rosagro Ismael
- Fuentes Hidalgo Eva Maria
- Fuster Sebastia Felix Ignacio
- Gallen Prades Gustavo
- Garcia Dominguez Fernando
- Garcia Guzon Javier
- Garcia Lopez Francisca
- Garcia Rabadan Francisco Jose
- Gonzalez Carrillo Guillermo
- Guillamon Ayala Jorge Alberto
- Gutierrez Garcia Gloria Maria
- Hernandez Apolinario Jose Domingo
- Hernandez Barber Eva Maria
- Herrerias Ropero Ester Maria
- Huescar Diaz Francisco
- Jimenez Sanchez Ezequiel Ramon
- Lago Martinez Ivor
- Laiz Del Agua Jesus Antonio
- Latorre Lopez Gustavo
- Llobregat Mompean Francisco Javier
- Lopez Iniesta Gabriel Jesus
- Lopez Velasco Jose Antonio
- Martin Acosta Jose Antonio
- Martin Martinez Gabriel
- Martin Morillo Francisco
- Martinez Garcia Francisco
- Martinez Garrido Jesus
- Martinez Lopez Jose Deogracias
- Martinez Perez Jose Carlos
- Maso Ferrer Javier
- Mateo Mena Francisco
- Mateos Cozar Jose Antonio
- Medina Ortal Francisco
- Mestre Cervera Javier
- Miravete Benitez Jose Antonio
- Mompo Arellano Jose Angel
- Monaut Arbaizar Fernando
- Morant Candel Gabriel
- Moreno Calderon Estefania
- Mullor Marquez Francisco Juan
- Muñoz Arlandi Francisco Javier
- Niño Francos Francisco Javier
- Nuñez Alcon Federico
- Ortega Fernandez Francisco Jesus
- Palazon Sanchez Esther
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Perez Blanco Jorge
- Perez Reche Felix
- Perez Rico Jorge
- Perez Sevilla Enrique
- Pinel Corrales Jose Carlos
- Pinzon Garrido Enrique
- Redon Sanchez Joaquin
- Requena Lopez Francisco Javier
- Rivera Tena Francisco Jose
- Roca Campoy Jose Antonio
- Rodenas Carretero Jesus Vicente
- Rodriguez Barberan Eva Maria
- Rodriguez Hernandez Javier
- Rosa Lopez Francisco
- Rueda Olmedo Gloria
- Sanchez Brito Hector Fermin
- Sanchez Molero Francisco
- Sanjuan Bataller Joaquin
- Santana Martin Francisco Javier
- Santin Lasa Lorge
- Sapena Belda Fernando Jose
- Sastre Baño Francisco
- Schweizer Philippe
- Serrano Martinez Francisco Joaquin
- Simon Segura Enrique
- Torio Boyano Jesus Indalecio
- Torrente Martinez Gregorio
- Torres Mendez Francisco Jose
- Vaya Lloret Gustavo Adolfo
- Vigueras Nieto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 148, S 8, H M 573805, I/A 79 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Alcalde Gene Sonia
- Alvarado Asencio Raquel Del Carmen
- Arjona Civantos David
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Barreda Roca Juan Manuel
- Bernal Navarro Francisco Javier
- Bueno Martinez Cristina
- Cabanes Hernandez Juan Manuel
- Casares Aragon Maria Luisa
- Castro Escalante Pilar Adelina
- Collar Cabrera Antonio
- Cordoba De La Cruz Eugenio Moises
- Diez Ferre Juan Manuel
- Garcia Dominguez Fernando
- Gomez Marques Angel
- Guedella Contreras Patricia
- Hernandez Barber Eva Maria
- Hernandez Garcia Patricia
- Lopez Gonzalez Manuel Jesus
- Martinez Caballe Alfonso Carlos
- Morales Galan Rebeca
- Palazon Sanchez Esther
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Pelegrin Bernal Joaquin Manuel
- Peñate Suarez Nauzet
- Perez Sandoica Marina
- Perez Terron Lucia
- Picazo Gil Beatriz
- Puertas Iniesta Raquel
- Rodenas Carretero Jesus Vicente
- Rodriguez Hernandez Javier
- Rojas Acosta Maria Elena
- Rueda Olmedo Gloria
- Ruiz Palma Jose Francisco
- Saez Garcia Bartolome
- Sanchez Barea Manuel
- Sastre Baño Francisco
- Satin Lasa Jorge
- Soldevila Maturana Ana Maria
- Suarez Fernandez Victoria
- Torres Mendez Francisco Jose
- Vera Garcia Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 144, S 8, H AL 40338, I/A 224 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Reinaldo
- Armenteros Marcos Jose Antonio
- Barranco Jimenez Jose Antonio
- Barreda Roca Juan Manuel
- Berti Requejo Fernando
- Blanco Sanchez Fernando
- Bou Escuder Jose Manuel
- Cabo Cabo Joaquin Jose
- Campos Carmona Mariano
- Cloquell Meri Juan Antonio
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Espinilla De La Iglesia Luis Alberto
- Fons Gilabert Salvador
- Fornieles Caro Jesus
- Garcia Canet Juan
- Gimenez Serra Santiago
- Gonzalez Repiso Miguel Angel
- Guillem Perez Veronica
- Guillem Perez Veronica
- Hostalet Romeu Francisco
- Ingles Saura Juan
- Lorente Morillas Jose
- Lozano Lozano Jose Antonio
- Martinez Ballester Maria Jose
- Martinez Callejas Francisco Javier
- Martinez Martinez Luis Angel
- Martinez Sanchez Francisco
- Mas De Los Reyes Concepcion
- Mateo Perez Yolanda
- Mateos Hierro Javier
- Medrano Miguel Carlos
- Molina Carrillo Helena
- Montoya Fernandez Ricardo
- Moreno Contreras Josefa Pilar
- Pelegrin Bernal Joaquin Manuel
- Peraire Segarra Jose Vicente
- Perez Zancajo Ruben
- Rodriguez Andres David
- Rodriguez Criado Edmundo
- Ruiz Palma Jose Francisco
- Sanchez Velasco Juan Antonio
- Simarro Lara Gabriel
- Vides Garcia Antonio
Apoderado Solidario
- Carapuig Roig Francesc
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Requena Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 102, S 8, H AL 40338, I/A 198 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Gonzalez Altea Gerardo Antonio
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Rojo Hernando Lara
- Traves Polo Vicente
- Vera Murcia Laura
- Zanon Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 84, S 8, H AL 40338, I/A 182 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Campos Fernandez Maria Del Carmen
- Espin Blanco Carolina
- Florido Cantarero Antonio
- Fructuoso Martinez Hermogenes
- Gonzalez Altea Gerardo Antonio
- Negro Gonzalez Enrique
- Olmos Nicolas Francisco Javier
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Pedron Hernandez Maria Del Carmen
- Rodriguez Navarro Maria Dolores
- Roman Almiñana Maria Joaquina
- Sanchis Oltra Victoria
- Vera Murcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 83, S 8, H AL 40338, I/A 181 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Padilla Claros Juan Daniel
- Padilla Corbi Ana
- Padilla Garcia Miguel Angel
- Pagan Trigueros Raquel
- Palau Gene Meritxell
- Palazon Bermell Maria Amparo
- Panedas Simon Jose Ignacio
- Parada Mesa Rosalia
- Pardo Gonzalez Miguel Jose
- Pardo Molina Encarnacion
- Pardo Montes Fernando Salvador
- Paredes Garcia Antonio
- Paredes Vilar Jose Maria
- Parrado Cobos Jose Antonio
- Pastor Rodriguez Pedro
- Paterna Zamora Maria De Los Llanos
- Pau Martinez Laia
- Payo Hernandez Domingo
- Pedralva Albi Elia
- Pedron Hernandez Maria Del Carmen
- Peinado Ruiz Manuel Jesus
- Pelayo Soriano Jose Antonio
- Peña Curbelo Rosa Yurena
- Peñalver Pardo Francisco Javier
- Peralta Mateos Olivia
- Pereira Montes Angel
- Perello Guardiola Jose Luis
- Perez Armas Maria Acidalia
- Perez Artero Gema
- Perez Ballesteros Luis Miguel
- Perez Campos Maria Jose
- Perez Conesa Francisco Jose
- Perez Garcia Jose Antonio
- Perez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Gomez Emilio
- Perez Gonzalez Francisco
- Perez Jeronimo Ana Amparo
- Perez Leon Rocio Del Pilar
- Perez Lopez Maria De Los Angeles
- Perez Lopez Maria Jose
- Perez Marrero Raul Maria
- Perez Mediavilla Fernando
- Perez Miranda Juan Enrique
- Perez Montesdeoca Maria Del Carmen
- Perez Ortega Juana
- Perez Perez Juana Rosario
- Perez Perez Ramon
- Perez Romero Maria Almudena
- Perez Sanchis Jose Antonio
- Perez Sandoica Marina
- Perez Sangrador Elena
- Perez Suñer Maria Angeles
- Perez Terron Lucia
- Perez Tortosa Francisco Ramon
- Perez Valle Rosario
- Peris Blasco Antonio
- Picazo Gil Beatriz
- Picon Cabrera Antonio David
- Piñel Corrales Maria Eulalia
- Pinzon Garrido Maria Del Mar
- Pitarch Queral Esther
- Pla Grau Gabriel
- Plaza Garrudo Raquel
- Pomar Francisco Maximo
- Pons Socias Maria Magdalena
- Porras Casquero Salvador
- Porras Vega Maria Teresa
- Porras Venegas Maria Salud
- Primo Gimenez Maria
- Puebla De Lamo Francisco Javier
- Puerto Garcia Jose Manuel
- Puigdellivol Manzano Ramon
- Querol Cuartero Juan Jose
- Quesada Cañete Maria Esther
- Quesada Molina Casimiro
- Quiles Valero Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 70, S 8, H AL 40338, I/A 170 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-04
Información de PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR
Mostramos los datos de PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO MONTES FERNANDO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos