HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGY ZEUS CORPORATION SL | Administrador Solidario | 01/09/2021 | |
LIFEFOREVER BIOTECNOLOGIC SL | Administrador Unico | 22/10/2019 | |
TROQUELADOS RANERO SL | Administrador Solidario | 04/01/2019 | |
URBACOM SERVICIOS A COMUNIDADES Y EDIFICIOS SL | Administrador Solidario | 14/07/2017 | |
ASEGURATE AHORA SL | Administrador Solidario | 14/07/2017 | |
REPARACIONES FRYCOLASAT SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | |
EUROPEAN AIRCRAFT AND SIMULATOR PROVISIONS SL | Administrador Unico | 19/09/2013 | |
ACEITUNAS Y CONSERVAS CARLOS SL | Administrador Unico | 06/02/2013 | |
ACEITUNAS Y CONSERVAS CARLOS SL | Socio Unico | 06/02/2013 | |
TEJAR UNION CENTURY SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Empresa: ENERGY ZEUS CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27907 , F 11, S 8, H M 502966, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferreras Granado Luis
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
- Zambruno Martinez Federico Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 73, S 8, H M 573805, I/A 280 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 116, S 8, H AL 40338, I/A 607 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-04
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13390 , F 3, S 8, H M 217111, I/A 4 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: LIFEFOREVER BIOTECNOLOGIC SL
Administrador Unico
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 138, S 8, H H 25515, I/A 1 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Empresa: TROQUELADOS RANERO SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
- Hernandez Gonzalez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 195, S 8, H LO 18272, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-26
Empresa: ASEGURATE AHORA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 12, S 8, H M 496339, I/A 2 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21003 , F 58, S 8, H M 372538, I/A 2 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: REPARACIONES FRYCOLASAT SL
Administrador Unico
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34237 , F 130, S 8, H M 615901, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Apoderado
- De Leon Carrillo Sergio
- Del Rio Alemany Gabriel
- Diaz Astarloa Fernando
- Diaz Bleda Juan Antonio
- Diaz Lopez Lucia
- Diez Dueñas Francisco Felix
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Donaire Oliva Carlos Antonio
- Duran Rivas Elena
- Entrena Tejero Antonio Javier
- Espasas Cañelles Jose Luis
- Espejo Martinez Antonio
- Felices Gonzalez Indalecio Miguel
- Fernandez Bergos Carlos
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Gallego Belmonte Antonio
- Garcia Carrasco Laura
- Garcia Claver Vicente Jose
- Garcia Gumiel Antonio
- Garcia Lleches Josep
- Garcia Rojas Oscar
- Garcia Tristan Rocio
- Garcia Vaillo Javier Segismundo
- Garcia Zaragoza Jose Antonio
- Garrido Lozano Javier
- Gil Garcia Alexandra
- Gil Ledesma Vicente Alberto
- Gomez Belmar Antonio Salvador
- Gomez Collado Manuel Sergio
- Gonzalez Altea Gerardo Antonio
- Gonzalez Collado Maria Victoria
- Gonzalez Daza Juan David
- Gonzalez Manzanera Miguel
- Granados Machuca Francisco Javier
- Guardiola Tomas Jose Javier
- Guerrero Esteban Daniel
- Guil Guerrero Maria Clara
- Gutierrez Fraile Javier
- Gutierrez Velez Ivan
- Guzman Marti Eduardo Enrique
- Hellin Villagordo Ines
- Hernandez Garrido Wilmer Alberto
- Hernandez Gonzalez Juan Carlos
- Hernandez Quevedo Francisco Javier
- Herrera Sanchez Rodrigo
- Herrero Martinez Francisco Javier
- Higon Ros Fernando
- Jimenez Alonso Maria Jose
- Jimenez Sanchez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 123, S 8, H M 573805, I/A 64 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos