GARCIA VALLINA SABINO
Informe ejecutivo de GARCIA VALLINA SABINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA VALLINA SABINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGY FINANCING COMPANY 1 SA | Administrador Unico | 27/02/2024 | |
ENERGY FINANCING COMPANY 2 SA | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
INCA2 LOS CEDROS SL | Administrador Unico | 04/07/2018 | |
PHB WESERHUTTE SA | Apoderado | 05/02/2014 | |
SIRIUS SOLAR SA | Apoderado Solidario | 13/11/2009 | |
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA | Presidente | 16/10/2009 | |
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA | Consejero | 16/10/2009 | |
PHB WESERHUTTE SA | Presidente | 16/10/2009 | |
PHB WESERHUTTE SA | Consejero | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA VALLINA SABINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VALLINA SABINO
Empresa: ENERGY FINANCING COMPANY 1 SA
Administrador Unico
- Garcia Vallina Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4583 , F 103, S 8, H AS 61895, I/A 1 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-33
Empresa: ENERGY FINANCING COMPANY 2 SA
Administrador Unico
- Garcia Vallina Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582 , F 204, S 8, H AS 62868, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 175, S 8, H AS 11107, I/A 63 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-33
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA
Consejero
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Rico Beatriz
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
- Gonzalez Menendez Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 117, S 8, H AS 1070, I/A 155 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-33
Empresa: SIRIUS SOLAR SL
Apoderado
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
- Lopez Roman Antonio
- Nodal Monar Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40698 , F 202, S 8, H M 722191, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: SNIACE SA
Consejero Independiente
Cons.Externo
Consejero
Consj.Domini
- Garcia Vallina Sabino
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39560 , F 12, S 8, H M 175745, I/A D (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
Consejero
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
Presidente
- Garcia Vallina Sabino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 177, S 8, H AS 14209, I/A 23 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-33
Empresa: INCA2 LOS CEDROS SL
Administrador Unico
- Garcia Vallina Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4313 , F 10, S 8, H AS 53285, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-33
Consejero
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
Presidente
- Garcia Vallina Sabino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 99, S 8, H AS 14209, I/A 22 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-33
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 99, S 8, H AS 14209, I/A 22 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VALLINA SABINO
Mostramos los datos de GARCIA VALLINA SABINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VALLINA SABINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos