LOPEZ ROMAN ANTONIO
Informe ejecutivo de LOPEZ ROMAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 204
Empresas inactivas: 170
CARGOS DE LOPEZ ROMAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NDS EV SERVICES SL | Consejero | 06/10/2022 | |
NDS EV SERVICES SL | Presidente | 06/10/2022 | |
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL | Presidente | 09/11/2020 | |
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL | Consejero | 09/11/2020 | |
BUBINGA RED SL | Socio Unico | 25/03/2019 | |
BUBINGA RED SL | Administrador Unico | 25/03/2019 | |
KALISIS EUROPEA SL | Administrador Unico | 07/08/2018 | |
EUROCAPITAL HISPANO SL | Apoderado | 14/12/2017 | |
MELFOSUR SL | Administrador Unico | 13/12/2016 | |
VILLAS TERMALES LA MALAHA SL | Consejero | 15/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ ROMAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ROMAN ANTONIO
Empresa: ISANABRIA SL
Liquidador
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 513829, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: ISANABRIA SL
Administrador Unico
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 513829, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: NDS EV SERVICES SL
Consejero
- Fiñana Vilches Cesar Carlos
- Garcia Gonzalez Moises Jose
- Lopez Cuellar Ignacio Antonio
- Lopez Roman Antonio
Presidente
- Lopez Roman Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38524 , F 218, S 8, H M 685157, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: NDS EV SERVICES SL
Consejero
- Fiñana Vilches Cesar Carlos
- Garcia Gonzalez Moises Jose
- Lopez Roman Antonio
Presidente
- Lopez Roman Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38524 , F 218, S 8, H M 685157, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: REDING 29 SL
Administrador Unico
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961, L 1874, F 101, S 8, H MA 53728, I/A 17 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-29
Empresa: OIKOS PRODUCTS INTERNATIONAL SA
Administrador Unico
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806, L 4713, F 71, S 8, H MA 6661, I/A 12 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-29
Empresa: CONSORCIO MELFOSUR-SISTEM SL
Liquidador
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5764, L 4671, F 136, S 8, H MA146960, I/A 3 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-29
Empresa: CONSORCIO MELFOSUR-SISTEM SL
Administrador Unico
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5764, L 4671, F 136, S 8, H MA146960, I/A 3 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-29
Empresa: CONSORCIO MELFOSUR-SISTEM SL
Administrador Unico
- Lopez Roman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5764, L 4671, F 135, S 8, H MA146960, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
Empresa: CONSORCIO MELFOSUR-SISTEM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Roman Antonio
- Morilla Muñoz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5764, L 4671, F 135, S 8, H MA146960, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ ROMAN ANTONIO
Mostramos los datos de LOPEZ ROMAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ROMAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos