BETEGON BIEMPICA ARTURO
Informe ejecutivo de BETEGON BIEMPICA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BETEGON BIEMPICA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHB WESERHUTTE SA | Consejero Delegado | 21/07/2023 | |
TSK SUSTAINABILITY TECHNOLOGIES CENTER SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
SOCIEDAD DE PROMOCION EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Consejero | 30/12/2019 | |
PHB WESERHUTTE SA SUCURSAL EN FINLANDIA | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | |
PHB WESERHUTTE SA SUCURSAL DEL PERU | Apoderado Solidario | 25/03/2010 | |
PHB WESERHUTTE SA | Consejero | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE BETEGON BIEMPICA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETEGON BIEMPICA ARTURO
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero
- Betegon Biempica Arturo
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
- Gonzalez Menendez Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 175, S 8, H AS 11107, I/A 63 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero Delegado
- Betegon Biempica Arturo
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 175, S 8, H AS 11107, I/A 63 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero Delegado
- Betegon Biempica Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 175, S 8, H AS 11107, I/A 63 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-33
Administrador Unico
- Betegon Biempica Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4548 , F 201, S 8, H AS 60837, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-33
Consejero
- Betegon Biempica Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 162, S 8, H AS 33931, I/A 49 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero
- Betegon Biempica Arturo
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
- Gonzalez Menendez Victor Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 170, S 8, H AS 11107, I/A 56 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero Delegado
- Betegon Biempica Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 170, S 8, H AS 11107, I/A 56 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero Delegado Solidario
- Betegon Biempica Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 170, S 8, H AS 11107, I/A 56 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Apoderado Solidario
- Betegon Biempica Arturo
- Cancelas Cudeiro Marcos
- Garcia Rico Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 169, S 8, H AS 11107, I/A 54 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-33
Empresa: PHB WESERHUTTE SA
Consejero
- Betegon Biempica Arturo
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Rico Joaquin
- Garcia Vallina Sabino
- Gonzalez Menendez Victor Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 13, S 8, H AS 11107, I/A 40 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-33
VER MAS ACTOS
Información de BETEGON BIEMPICA ARTURO
Mostramos los datos de BETEGON BIEMPICA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETEGON BIEMPICA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos