GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADO VALORABLE SL | Socio Unico | 23/04/2018 | |
MERCADO VALORABLE SL | Administrador Unico | 23/04/2018 | |
MERCADO VALORADOR SL | Socio Unico | 02/09/2014 | |
MERCADO VALORADOR SL | Administrador Unico | 02/09/2014 | |
FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL | Consejero | 11/12/2009 | |
MERCADO VALORATIVO SL | Socio Unico | 13/04/1999 |
VINCULACIONES DE GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO
Empresa: MERCADO VALORABLE SL
Administrador Unico
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37569 , F 191, S 8, H M 669657, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: MERCADO VALORABLE SL
Socio Único
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37569 , F 191, S 8, H M 669657, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: MERCADO VALORADOR SL
Administrador Unico
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9843, L 7125, F 26, S 8, H V 161201, I/A 1 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-46
Empresa: MERCADO VALORADOR SL
Socio Único
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9843, L 7125, F 26, S 8, H V 161201, I/A 1 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-46
Empresa: VERY EXPENSIVE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Consejero
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 64, S 8, H M 490919, I/A 3 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Empresa: FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL
Apoderado
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 16, S 8, H V 88561, I/A 5 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Empresa: FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Secretario
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 16, S 8, H V 88561, I/A 5 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Empresa: FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
- Gomez Luceron Jesus Villajos
- Minguito Martin Isidoro
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Consejero
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
- Gomez Luceron Jesus Villajos
- Minguito Martin Isidoro
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Presidente
Secretario
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 13, S 8, H V 88561, I/A 4 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Empresa: MERCADO VALORATIVO SL
Socio Único
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 3601, F 23, S 8, H V 64920, I/A 1 (13/04/1999)
CVE: BORME-A-2009-220-46
Empresa: VERY EXPENSIVE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Basañez Agarrado Jose Maria
- Benavides San Jose Oswaldo Miguel
- Diaz Nieto Javier Juan
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8098, L 5391, F 208, S 8, H V 103384, I/A 3 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-46
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VALENZUELA JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos