HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER
Informe ejecutivo de HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERY EXPENSIVE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/10/2009 | |
HERIGA SL | Apoderado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER
Empresa: CIETE SA
Consejero
- Herrero Garcia Francisco Javier
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 19, S 8, H M 10201, I/A 19 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: CIETE SA
Consejero
- Garcia Villalonga Gabriela
- Herrero Garcia Francisco Javier
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 19, S 8, H M 10201, I/A 17 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Balaña Rico Francisco
- Cervilla De Haro Silvia
- Clot Perez Hita Francesc
- Errandonea Delclaux Iñigo
- Errandonea Delclaux Iñigo
- Errandonez Delclaux Iñigo
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
- Huerta Sanchez Ignacio
- Javier Nicolas Di Girolamo
- Javier Nicolas Di Girolamo
- Lopez Delgado Antonio
- Martin Garrido Jose Manuel
- Martin Garrido Jose Manuel
- Morales Izquierdo Pedro
- Morales Izquierdo Pedro
- Ordeix Valero Antonio
- Roncero Muñoz Emilio
- Roncero Muñoz Emilio
- Schultz Annette
- Zuleta De Reales Ansaldo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38766 , F 175, S 8, H M 506294, I/A 859 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Apoderado
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32673 , F 94, S 3, H 40393, I/A 174 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: MACONDO SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fontes De Castro Lucia
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
- Lores Ortas Javier
- Miguel Amelio Sergio
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Torres Sergio Miguel Amelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33094 , F 105, S 8, H M 595638, I/A 16 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: MACONDO SPAIN SL
Consejero
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33094 , F 104, S 8, H M 595638, I/A 13 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: CLUB MIRASIERRA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6325 , F 125, S 8, H M 103102, I/A 48 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-28
Empresa: MACONDO SPAIN SL
Apoderado
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
- Torres Sergio Miguel Amelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33094 , F 99, S 8, H M 595638, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: BRADFORD SPAIN SL
Consejero
- Amelio Torres Sergio Miguel
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
- Ruiz Cornic David Erwan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33094 , F 97, S 8, H M 595638, I/A 3 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: CIETE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Calleja Jose Luis
- Garcia Villalonga Gabriela
- Herrero Garcia Francisco Javier
- Herrero Lamo De Espinosa Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 18, S 8, H M 10201, I/A 15 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER
Mostramos los datos de HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO LAMO DE ESPINOSA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos