VELASCO CANTO JUAN GONZALO
Informe ejecutivo de VELASCO CANTO JUAN GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELASCO CANTO JUAN GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/12/2009 | |
FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL | Consejero | 11/12/2009 | |
FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL | Secretario | 11/12/2009 | |
SOFUGITA SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE VELASCO CANTO JUAN GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO CANTO JUAN GONZALO
Empresa: SEGUIMIENTO DE OBRAS POR INTERNET SL
Liquidador
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19011 , F 129, S 8, H M 332251, I/A 5 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Empresa: SEGUIMIENTO DE OBRAS POR INTERNET SL
Administrador Solidario
- Minguito Martin Isidoro
- Nuñez Lagos Perez Rafael
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19011 , F 129, S 8, H M 332251, I/A 5 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Administrador Solidario
- Minguito Martin Isidoro
- Rodriguez Cuñado Tomas
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10552 , F 43, S 8, H M 167394, I/A 6 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: MINGROI INVERSIONES 2008 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Sterling Luis
- Groizard Perez Alejandro
- Minguito Martin Isidoro
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25746 , F 194, S 8, H M 464126, I/A 2 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SL
Secretario
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 16, S 8, H V 88561, I/A 5 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Empresa: FORO INMOBILIARIO CALEDONIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
- Gomez Luceron Jesus Villajos
- Minguito Martin Isidoro
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Consejero
- Garcia Valenzuela Juan Francisco
- Gomez Luceron Jesus Villajos
- Minguito Martin Isidoro
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 13, S 8, H V 88561, I/A 4 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Empresa: SOFUGITA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Alonso Fernando
- Velasco Canto Juan Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26382 , F 172, S 8, H M 475414, I/A 1 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Información de VELASCO CANTO JUAN GONZALO
Mostramos los datos de VELASCO CANTO JUAN GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO CANTO JUAN GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos