GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN
Informe ejecutivo de GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEBEL MANAGEMENT SL | Apoderado | 22/03/2012 | |
BIOSUR TRANSFORMACION SL | Apoderado | 16/11/2009 | |
BIONOR TRANSFORMACION SA | Apoderado | 09/11/2009 | |
GUNVOR BIODIESEL BERANTEVILLA SL | Apoderado | 13/06/2009 | |
VIA CREDIT CARD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2009 | |
VIA OPERADOR PETROLIFERO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | |
GLOBAL PETROLEOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | |
VIA ESTACIONES SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN
Empresa: HEBEL MANAGEMENT SL
Apoderado
- Garcia Odriozola Francisco Javier
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 170, S 8, H BI 60026, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-48
Empresa: BIOSUR TRANSFORMACION SL
Apoderado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso Carlos
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Ortega Saez Iñigo
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 8, S 8, H B 273250, I/A 17 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Empresa: BIONOR TRANSFORMACION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Ferreiro Quintana Luis Jesus
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Munte Garcia Luis
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866 , F 29, S 8, H BI 30042, I/A 14 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-48
Empresa: BIONOR BERANTEVILLA SL
Apoderado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Alvarez Meaza Sergio
- Alvarez Meaza Sergio
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Ortega Saez Iñigo
- Ortega Saez Iñigo
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Sebastian Bermudez Ziortza
- Sebastian Bermudez Ziortza
- Vildosola Guisasola Fernando
- Vildosola Guisasola Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 152, S 8, H VI 12254, I/A 8 (13/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-01
Empresa: VIA CREDIT CARD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso
- Bonet Valls Taberner Pedro
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Munte Garcia Javier
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Ruiz Mir Maria Rosa
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 110, S 8, H BI 49887, I/A 10 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Empresa: GLOBAL PETROLEOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso Carlos
- Bonet Valls Taberner Pedro
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Munte Garcia Javier
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Ruiz Mir Maria Rosa
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 199, S 8, H BI 50103, I/A 10 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Empresa: VIA OPERADOR PETROLIFERO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso Carlos
- Bonet Valls Taberner Pedro
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Munte Garcia Javier
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Ruiz Mir Maria Rosa
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 135, S 8, H BI 49916, I/A 10 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Empresa: VIA ESTACIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso Carlos
- Bonet Valls Taberner Pedro
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Munte Garcia Javier
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Ruiz Mir Maria Rosa
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 76, S 8, H BI 49863, I/A 8 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-48
Información de GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN
Mostramos los datos de GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAZON GARCIA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos