ALVAREZ MEAZA SERGIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ MEAZA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ MEAZA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAREZ MEAZA SL | Socio Unico | 14/04/2011 | |
ALVAREZ MEAZA SL | Administrador Unico | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MEAZA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MEAZA SERGIO
Empresa: BIONOR BERANTEVILLA SL
Apoderado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Alvarez Meaza Sergio
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Ellakuria Orbea Ainara
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Vazquez Lucerga Roberto
- Vildosola Guisasola Fernando
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 158, S 8, H VI 12254, I/A 17 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-01
Empresa: ALVAREZ MEAZA SL
Administrador Unico
- Alvarez Meaza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 186, S 8, H S 22522, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-39
Empresa: ALVAREZ MEAZA SL
Socio Único
- Alvarez Meaza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 186, S 8, H S 22522, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-39
Empresa: BIONOR BERANTEVILLA SL
Apoderado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Alvarez Meaza Sergio
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Ellakuria Orbea Ainara
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Vazquez Lucerga Roberto
- Vildosola Guisasola Fernando
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 153, S 8, H VI 12254, I/A 10 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-01
Empresa: BIONOR BERANTEVILLA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Alvarez Meaza Sergio
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Sebastian Bermudez Ziortza
- Vildosola Guisasola Fernando
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 153, S 8, H VI 12254, I/A 10 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-01
Empresa: BIONOR BERANTEVILLA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Alvarez Meaza Sergio
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Sebastian Bermudez Ziortza
- Vildosola Guisasola Fernando
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 152, S 8, H VI 12254, I/A 8 (13/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-01
Empresa: BIONOR BERANTEVILLA SL
Apoderado
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Alvarez Meaza Sergio
- Alvarez Meaza Sergio
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Ortega Saez Iñigo
- Ortega Saez Iñigo
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Sebastian Bermudez Ziortza
- Sebastian Bermudez Ziortza
- Vildosola Guisasola Fernando
- Vildosola Guisasola Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 152, S 8, H VI 12254, I/A 8 (13/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-01
Información de ALVAREZ MEAZA SERGIO
Mostramos los datos de ALVAREZ MEAZA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MEAZA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos