GLOBAL PETROLEOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social GLOBAL PETROLEOS SA
CIF A62657267
Actividad Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares
VINCULACIONES DE GLOBAL PETROLEOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL PETROLEOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Dominguez Francisco-javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Artazcoz Barrena Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Bonet Valls Taberner Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Bonet Valls Taberner Pedro | Apoderado Solidario | 15/05/2009 | 17/08/2010 |
Ceberio Seco Gonzalo-maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Frau Barrenechea Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Gonzalez De Langarica Mendia Eva | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Guardo Cuesta Jose Manuel | Apoderado Solidario | 15/05/2009 | 17/08/2010 |
Ipiña Olmos Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
Martin San Vicente Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2009 | 17/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL PETROLEOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 200, S 8, H BI 50103, I/Acierr (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 200, S 8, H BI 50103, I/Acierr (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-129-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-142-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 199, S 8, H BI 50103, I/A 11 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Bonet Valls Taberner Pedro
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Rodon Ferrer Pere
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Ruiz Mir Maria Rosa
- Vazquez Irizar Zenon
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 199, S 8, H BI 50103, I/A 10 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ausin Maeso Alfonso Carlos
- Bonet Valls Taberner Pedro
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Frau Barrenechea Alejandro
- Garcia Munte Garcia Javier
- Garcia Odriozola Miguel Angel
- Garcia Razon Garcia Agustin
- Gonzalez De Langarica Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
- Ruiz Mir Maria Rosa
- Sebastian Bermudez Ziortza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 199, S 8, H BI 50103, I/A 10 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48