GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D
Informe ejecutivo de GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUTCHINSON AEROSERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2012 | 29/01/2013 |
CATELSA CACERES SA | Apoderado Mancomunado | 19/09/2012 | 10/12/2012 |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 26/09/2012 | |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 07/10/2010 | 26/09/2012 |
VIBRACHOC SA | Apoderado | 04/01/2012 | 24/09/2012 |
CATELSA CACERES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2011 | 19/09/2012 |
HUTCHINSON IBERIA SA | Apoderado | 04/01/2012 | 18/09/2012 |
HUTCHINSON IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2009 | 04/01/2012 |
VIBRACHOC SA | Apoderado | 01/04/2011 | 04/01/2012 |
VIBRACHOC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2011 | 01/04/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernard Boni
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Jimenez Barrios Luis
- Poirier Laurent
- Vicard Pierre
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 56, S 8, H SE 72537, I/A 8 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-41
Empresa: CATELSA CACERES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garcia Mascialino Gustavo D
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810, L 637, F 111, S 8, H CC 1642, I/A 36 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-10
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernard Boni
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Jimenez Barrios Luis
- Poirier Laurent
- Vicard Pierre
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 54, S 8, H SE 72537, I/A 6 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-41
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 195, S 8, H M 126068, I/A 130 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: VIBRACHOC SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17558 , F 58, S 8, H M 13720, I/A 43 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Empresa: CATELSA CACERES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garcia Mascialino Gustavo D
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810, L 637, F 109, S 8, H CC 1642, I/A 35 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-10
Empresa: CATELSA CACERES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810, L 637, F 109, S 8, H CC 1642, I/A 35 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-10
Empresa: CCP COMPOSITES RESINS IBERICA SA
Apoderado
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Jimenez Barrios Luis
- Vaz Arnaud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 49, S 8, H M 99587, I/A 102 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: CCP COMPOSITES RESINS IBERICA SA
Apoderado
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Jimenez Barrios Luis
- Vaz Arnaud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 47, S 8, H M 99587, I/A 98 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: CCP COMPOSITES RESINS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 47, S 8, H M 99587, I/A 98 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D
Mostramos los datos de GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MASCIALINO GUSTAVO D, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos