COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA
Informe ejecutivo de COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado Solidario | 25/01/2021 | 09/03/2021 |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 14/05/2014 | 25/01/2021 |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 13/03/2018 | 25/01/2021 |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 25/01/2021 | |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 26/09/2012 | 14/05/2014 |
HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA | Apoderado | 20/01/2009 | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Avila Curras Fernando
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 209, S 8, H M 126068, I/A 153 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Avila Curras Fernando
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 207, S 8, H M 126068, I/A 152 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado
- Avila Curras Fernando
- Cano Redondo Ana
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Jimenez Barrios Luis
- Jimenez Barrios Luis
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 207, S 8, H M 126068, I/A 152 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 204, S 8, H M 126068, I/A 146 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Jimenez Barrios Luis
- Jimenez Barrios Luis
- Jimenez Barrios Luis
- Jimenez Barrios Luis
- Jimenez Barrios Luis
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 198, S 8, H M 126068, I/A 135 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Jimenez Barrios Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 198, S 8, H M 126068, I/A 135 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Jimenez Barrios Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 195, S 8, H M 126068, I/A 130 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 195, S 8, H M 126068, I/A 130 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20296 , F 146, S 8, H M 126068, I/A 118 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado
- Colmenar Valhermoso Gema Maria
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Delgado Diaz De Tudanca Antonio
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Garcia Mascialino Gustavo D
- Lerida Sanz Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20296 , F 146, S 8, H M 126068, I/A 118 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Información de COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA
Mostramos los datos de COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLMENAR VALHERMOSO GEMA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos