AVILA CURRAS FERNANDO
Informe ejecutivo de AVILA CURRAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE AVILA CURRAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALIUM ASESORES SL | Apoderado Mancomunado | 24/03/2023 | |
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP | Apoderado Mancomunado | 20/12/2021 |
VINCULACIONES DE AVILA CURRAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA CURRAS FERNANDO
Empresa: QUALIUM ASESORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Avila Curras Fernando
- Paredes Rodriguez Enrique Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44897 , F 172, S 8, H M 790427, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: HUTCHINSON IBERIA SA
Apoderado
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Cano Redondo Ana
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Enciso Roche Cristina De La Asuncion
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Villedey Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 76, S 8, H M 99587, I/A 129 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: INDUSTRIAS TECNICAS DE LA ESPUMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 110, S 8, H VI 5701, I/A 53 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-01
Empresa: HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
Apoderado
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Cano Redondo Ana
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Enciso Roche Cristina De La Asuncion
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Parrilla Amorrich Maria Del Pilar
- Parrilla Amorrich Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 212, S 8, H M 126068, I/A 155 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP
Apoderado Mancomunado
- Avila Curras Fernando
- Paredes Rodriguez Enrique Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 147, S 8, H M 60102, I/A 87 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: CATELSA CACERES SA
Apoderado Mancomunado
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Dominguez Entonado Felix Antonio
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Vizuete Leon Emilio
- Wisniewski Jean Luc
Apoderado Solidario
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Cano Redondo Ana
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Dominguez Entonado Felix Antonio
- Dominguez Entonado Felix Antonio
- Enciso Roche Cristina De La Asuncion
- Lerida Sanz Rosario
- Vizuete Leon Emilio
- Vizuete Leon Emilio
- Wisniewski Jean Luc
- Wisniewski Jean Luc
- Wisniewski Jean Luc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935, L 762, F 208, S 8, H CC 1642, I/A 63 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-10
Empresa: VIBRACHOC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17558 , F 222, S 8, H M 13720, I/A 63 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: INDUSTRIAS TECNICAS DE LA ESPUMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 109, S 8, H VI 5701, I/A 52 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-01
Empresa: INDUSTRIAS TECNICAS DE LA ESPUMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 109, S 8, H VI 5701, I/A 52 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-01
Empresa: CATELSA CACERES SA
Apoderado Mancomunado
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Dominguez Entonado Felix Antonio
- Lerida Sanz Rosario
- Lerida Sanz Rosario
- Vizuete Leon Emilio
- Wisniewski Jean Luc
Apoderado Solidario
- Avila Curras Fernando
- Avila Curras Fernando
- Cano Redondo Ana
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Cebollero De Mazo Maria Remedios
- Dominguez Entonado Felix Antonio
- Dominguez Entonado Felix Antonio
- Enciso Roche Cristina De La Asuncion
- Lerida Sanz Rosario
- Vizuete Leon Emilio
- Vizuete Leon Emilio
- Wisniewski Jean Luc
- Wisniewski Jean Luc
- Wisniewski Jean Luc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935, L 762, F 207, S 8, H CC 1642, I/A 61 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-10
VER MAS ACTOS
Información de AVILA CURRAS FERNANDO
Mostramos los datos de AVILA CURRAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA CURRAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos