FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTERNOVA SA | Secretario | 31/01/2024 | |
QUALIUM ASESORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2023 | |
WE WILL ROCK YOU AIE | Socio Miembr | 14/01/2022 | |
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP | Apoderado | 20/08/2021 | |
CIELO SANTO CABARET AIE | Socio Miembr | 06/08/2019 | |
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP | Apoderado | 10/04/2017 | |
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP | Consejero | 21/04/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON
Empresa: RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP
Consejero
- Carcamo Gil Alfonso
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Garcia Bernaldo De Quiros Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 60102, I/A 106 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: SOLYNOVA ENERGIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Muñoz De Dios Gerardo
- Vazquez Fernandez Antonio
- Villarig Tomas Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22681 , F 211, S 8, H M 405712, I/A 33 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: GESTERNOVA SA
Consejero
Secretario
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44296 , F 181, S 8, H M 381289, I/A 26 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: QUALIUM ASESORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Fernandez Miranda Vidal Alfonso
- Fernandez Ortiz Norma
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44897 , F 172, S 8, H M 790427, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: RYC GESTION EMPRESARIAL SL
Liquidador
Representante
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28879 , F 173, S 8, H M 520012, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP
Consejero
- Alonso Ureba Alberto
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 148, S 8, H M 60102, I/A 89 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: WE WILL ROCK YOU AIE
Socio Miembr
- Bengoechea Arrieta Francisco
- De Mariano Sanchez-jauregui Antonio
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Fernandez Miranda Vidal Alfonso
- Garcia Bernaldo De Quiros Joaquin
- Heckh Norman Luis
- LA ESTACION DEL EXITO SL
- Lao Garcia Carlos
- Mas Abad Andres
- Muñoz Garcia Liñan Manuel
- WONDERLAND CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40479 , F 2, S 8, H M 718680, I/A 2 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Empresa: RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP
Apoderado
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Fernandez Ortiz Norma
- Lara Gonzalez Federico
- Silvan Ochoa Pablo
- Vega Labella Jose Ignacio
- Vidal Otero Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 146, S 8, H M 60102, I/A 85 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-28
Empresa: CIELO SANTO CABARET AIE
Socio Miembr
- Alcala Diaz Maria- Angeles
- Bengoechea Arrieta Francisco
- De Mariano Sanchez-jauregui Antonio
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Fernandez Miranda Vidal Alfonso
- Heckh Norman Luis
- Jimenez Garcia Carlos Andres
- Lao Garcia Carlos
- Pala Laguna Francisco
- Rodriguez-ramos Ladaira Luis
- Suarez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36353 , F 94, S 8, H M 653142, I/A 4 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: SOLYNOVA ENERGIA SA
Consejero
Presidente
Representante
- Fernandez Aceytuno Saenz De Santa Maria Ramon
- Muñoz De Dios Gerardo
- Vazquez Fernandez Antonio
- Villarig Tomas Jose Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22681 , F 204, S 8, H M 405712, I/A 25 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON
Mostramos los datos de FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ACEYTUNO SAENZ DE SANTA MARIA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos