PENADES ARANDIA VICENTE
Informe ejecutivo de PENADES ARANDIA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 32
CARGOS DE PENADES ARANDIA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOFAS DEMOS INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 12/09/2022 | |
MERAK AGRICOLA SL | Administrador Unico | 16/08/2022 | |
WARLOCK ACQUISITIONS SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
VALENCIANA DE ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Concursal | 22/12/2020 | |
HORIZONTES LEVANTINOS SL | Apoderado | 28/08/2019 | |
TAICONDESA SL | Socio Unico | 13/08/2019 | |
ZEIDAN INVESTMENT 2016 SL | Apoderado | 10/03/2017 | |
OUR PROPERTY SL | Administrador Unico | 03/12/2015 | |
MODO GESTION PUNTOS DE VENTA SL | Administrador Concursal | 28/06/2013 | |
TAICONDESA SL | Administrador Unico | 01/02/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PENADES ARANDIA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENADES ARANDIA VICENTE
Empresa: LLUNA PARK SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:21/03/2022
Número Procedimiento Concursal:19/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2730
Libro:
48
Folio:
198
Hoja:
8-731
Inscripción:
13
Fecha Inscripción14/02/2024
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730, L 48, F 198, S 8, H V 731, I/A 13 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-46
Empresa: SOFAS DEMOS INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Penades Arandia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 136, S 8, H V 146545, I/A 6 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-46
Empresa: MERAK AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Penades Arandia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11222, L 8500, F 215, S 8, H V 206046, I/A 1 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-46
Empresa: NANDO MOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Penades Arandia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10290, L 7571, F 21, S 8, H V 176455, I/A 2 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-46
Empresa: LLUNA PARK SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LLUNA PARK SL
Nif:B46675302
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Penades Arandia Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:21/03/2022
Número Procedimiento Concursal:19/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2730
Libro:
48
Folio:
198
Hoja:
8-731
Inscripción:
12
Fecha Inscripción08/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730, L 48, F 198, S 8, H V 731, I/A 12 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-46
Empresa: EVAG L'ELIANA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:05/05/2015
Número Procedimiento Concursal:1373/2014
Datos Registrales:
Tomo:
6164
Libro:
3470
Folio:
182
Hoja:
8-62163
Inscripción:
11
Fecha Inscripción04/01/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6164, L 3470, F 182, S 8, H V 62163, I/A 11 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Empresa: PINTURAS BLANC Y BLAU SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PINTURAS BLANC Y BLAU SL
Nif:B96600499
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Penades Arandia Vicente
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:DON SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:23/07/2014
Número Procedimiento Concursal:859/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5692
Libro:
2999
Folio:
147
Hoja:
8-52190
Inscripción:
9
Fecha Inscripción07/12/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 2999, F 147, S 8, H V 52190, I/A 9 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-46
Empresa: WARLOCK ACQUISITIONS SL
Administrador Unico
- Penades Arandia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10976, L 8254, F 149, S 8, H V 197822, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-46
Empresa: SOLYNOVA ENERGIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Cortes David
- MOLINOS DEL EBRO SA
- Penades Arandia Vicente
Secretario
- Penades Arandia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22681 , F 209, S 8, H M 405712, I/A 30 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: NORAY FOOD SL
Administrador Unico
- Penades Arandia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9972, L 7254, F 16, S 8, H V 165646, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
VER MAS ACTOS
Información de PENADES ARANDIA VICENTE
Mostramos los datos de PENADES ARANDIA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENADES ARANDIA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos