GARCIA IZQUIERDO RAMON
Informe ejecutivo de GARCIA IZQUIERDO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA IZQUIERDO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIZ SA | Administrador Solidario | 21/01/2022 | |
ENERGYPYME SL | Socio Unico | 05/02/2016 | |
ENERGYPYME SL | Administrador Unico | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA IZQUIERDO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA IZQUIERDO RAMON
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Ondoño Pons Emilio
Consejero
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 186, S 8, H B 141455, I/A 14 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-08
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Ondoño Pons Emilio
Consejero
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 13 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Ondoño Pons Emilio
Consejero
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 13 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: GUASCH MOLINA SL
Administrador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
- Molina Crespo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27228 , F 213, S 8, H B 114415, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 208, S 8, H B 71920, I/A 27 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 208, S 8, H B 71920, I/A 27 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: COMECARN SL
Liquidador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23428 , F 82, S 8, H B 52873, I/A 7 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: COMECARN SL
Administrador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Liquidador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23428 , F 82, S 8, H B 52873, I/A 7 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Ondoño Pons Emilio
Consejero
- Carreras Zas Eduardo Esteban
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condal Escude Antoni
- Garcia Izquierdo Ramon
- Ondoño Pons Emilio
Consejero
- Carreras Zas Eduardo Esteban
- Condal Escude Antoni
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA IZQUIERDO RAMON
Mostramos los datos de GARCIA IZQUIERDO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA IZQUIERDO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos