CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN
Informe ejecutivo de CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUS OM SL | Apoderado Solidario | 25/07/2014 | 12/01/2024 |
ORBITA 4 MAS 1 SA | Consejero | 09/01/2017 | 16/03/2018 |
ORBITA 4 MAS 1 SA | Consejero | 31/07/2012 | 09/01/2017 |
INTER DOSCE SA | Administrador Mancomunado | 29/04/2014 | 31/12/2015 |
STAR DOSGER SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2014 | 31/12/2015 |
CLAU INVER TECNICS SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2014 | 31/12/2015 |
TEDUS SUPERMERCATS SL | Apoderado Solidario | 15/07/2014 | 31/12/2015 |
INTER DOSCE SA | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
TESTING DOS Y DOS SL | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
STAR DOSGER SL | Apoderado Solidario | 25/07/2014 | 31/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 12 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-08
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Carreras Zas Eduardo Esteban
- Condal Torrens Josep
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: ORBITA 4 MAS 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Carreras Zas Eduardo Esteban
- Condal Escude Antoni
- Garcia Izquierdo Ramon
- Lopez Gordo Jose Antonio
- Ondoño Pons Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 185, S 8, H B 141455, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: STAR DOSGER SL
Apoderado Mancomunado
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Apoderado Solidario
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Cantera Diana Carolina
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
- Gomez Fernandez Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43236 , F 174, S 8, H B 420165, I/A 12 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: CLAU INVER TECNICS SL
Apoderado Mancomunado
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Apoderado Solidario
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Cantera Diana Carolina
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38719 , F 189, S 8, H B 333006, I/A 13 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: TEDUS SUPERMERCATS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Cantera Diana Carolina
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43120 , F 164, S 8, H B 266339, I/A 13 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: TESTING DOS Y DOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Cantera Diana Carolina
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31653 , F 218, S 8, H B 197263, I/A 15 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: INTER DOSCE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Cantera Diana Carolina
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
- Gomez Fernandez Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 192, S 8, H B 18203, I/A 24 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: EDUS OM SL
Administrador Mancomunado
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 181, S 8, H B 122883, I/A 18 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: CLAU INVER TECNICS SL
Apoderado Solidario
- Cantera Machado Lilia Teresa
- Carreras Cantera Diana Carolina
- Carreras Cantera Patricia Ariana
- Carreras Zas Eduardo Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38719 , F 188, S 8, H B 333006, I/A 10 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-08
VER MAS ACTOS
Información de CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN
Mostramos los datos de CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS ZAS EDUARDO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos