INTER DOSCE SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INTER DOSCE SA
CIF A58465964
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTER DOSCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTER DOSCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantera Machado Lilia Teresa | Apoderado Mancomunado | 12/05/2014 | 31/12/2015 |
Cantera Machado Lilia Teresa | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
Carreras Cantera Diana Carolina | Administrador Mancomunado | 29/04/2014 | 31/12/2015 |
Carreras Cantera Diana Carolina | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
Carreras Cantera Patricia Ariana | Apoderado Mancomunado | 12/05/2014 | 31/12/2015 |
Carreras Cantera Patricia Ariana | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
Carreras Zas Eduardo Esteban | Administrador Mancomunado | 29/04/2014 | 31/12/2015 |
Carreras Zas Eduardo Esteban | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
Gomez Fernandez Nieves | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 31/12/2015 |
Montero Esteban Manuel | Apoderado | 18/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTER DOSCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 192, S 8, H B 18203, I/A 24 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 192, S 8, H B 18203, I/A 24 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: EDUS OM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 191, S 8, H B 18203, I/A 23 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 191, S 8, H B 18203, I/A 22 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 191, S 8, H B 18203, I/A 21 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 190, S 8, H B 18203, I/A 20 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 189, S 8, H B 18203, I/A 19 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 189, S 8, H B 18203, I/A 18 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.26: PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 189, S 8, H B 18203, I/A 17 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 189, S 8, H B 18203, I/A 17 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08