GARCIA IZQUIERDO VICENTE
Informe ejecutivo de GARCIA IZQUIERDO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA IZQUIERDO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIZ SA | Administrador Solidario | 21/01/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA IZQUIERDO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA IZQUIERDO VICENTE
Empresa: GUASCH MOLINA SL
Administrador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
- Molina Crespo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27228 , F 213, S 8, H B 114415, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 208, S 8, H B 71920, I/A 27 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 208, S 8, H B 71920, I/A 27 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: COMECARN SL
Liquidador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23428 , F 82, S 8, H B 52873, I/A 7 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: COMECARN SL
Administrador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Liquidador
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23428 , F 82, S 8, H B 52873, I/A 7 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 207, S 8, H B 71920, I/A 24 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 207, S 8, H B 71920, I/A 24 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 205, S 8, H B 71920, I/A 20 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-08
Empresa: GARCIZ SA
Administrador Solidario
- Garcia Izquierdo Ramon
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 205, S 8, H B 71920, I/A 20 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-08
Empresa: JAVIRA UNO MAS DOS SL
Liquidador
- Garcia Izquierdo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29958 , F 96, S 8, H B 166769, I/A 6 (07/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA IZQUIERDO VICENTE
Mostramos los datos de GARCIA IZQUIERDO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA IZQUIERDO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos