GARCIA GUIRAO JOSE JUAN
Informe ejecutivo de GARCIA GUIRAO JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GUIRAO JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE MEJORA Y TRATAMIENTOS DEL SUELO SA | Consejero | 17/01/2011 | 08/06/2012 |
TUNELES Y COLECTORES SA | Consejero | 17/01/2011 | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUIRAO JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUIRAO JOSE JUAN
Consejero
- Garcia Guirao Jose Juan
- Rivas Romero Valdespino Hugo
- Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 219, S 8, H M 451751, I/A 8 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: TUNELES Y COLECTORES SA
Consejero
- Garcia Guirao Jose Juan
- Rivas Romero Valdespino Hugo
- Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 20, S 8, H M 278956, I/A 20 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Consejero
- Garcia Guirao Jose Juan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 218, S 8, H M 451751, I/A 6 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Empresa: TUNELES Y COLECTORES SA
Consejero
- Garcia Guirao Jose Juan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 19, S 8, H M 278956, I/A 18 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Información de GARCIA GUIRAO JOSE JUAN
Mostramos los datos de GARCIA GUIRAO JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUIRAO JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos