SOCIEDAD DE MEJORA Y TRATAMIENTOS DEL SUELO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 50
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD DE MEJORA Y TRATAMIENTOS DEL SUELO SA
CIF A85170694
Fecha de Constitución 16/07/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE MEJORA Y TRATAMIENTOS DEL SUELO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE MEJORA Y TRATAMIENTOS DEL SUELO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcos Alvarez Jose Luis | Apoderado | 14/11/2018 | |
Balderas Meca Juan | Administrador Unico | 02/03/2016 | 14/11/2018 |
Criado Peña Jose Luis | Apoderado | 14/11/2018 | |
Rodriguez-arias Velasco Manuel | Apoderado | 30/01/2017 | |
Romero Berges Mariano | Apoderado | 30/05/2016 | |
Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo | Apoderado | 30/05/2016 | |
Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo | Administrador Unico | 08/06/2012 | 02/03/2016 |
Anton Lopez Luis Carlos | Apoderado | 24/01/2013 | |
Bustos Zaragoza Francisco | Apoderado | 24/01/2013 | |
Rivas Romero Valdespino Hugo Ramon | Apoderado | 24/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE MEJORA Y TRATAMIENTOS DEL SUELO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 14 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 14 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 14 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 14 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 13 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 12 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 11 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 11 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
- C/ VELAZQUEZ 50 7& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 222, S 8, H M 451751, I/A 10 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25083 , F 221, S 8, H M 451751, I/A 9 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28