TUNELES Y COLECTORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 50
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUNELES Y COLECTORES SA
CIF A82959834
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Página Web www.rodiokronsa.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TUNELES Y COLECTORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUNELES Y COLECTORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balderas Meca Juan | Administrador Unico | 02/03/2016 | 14/11/2018 |
Martinez Chacon Jose Joaquin | Apoderado | 14/11/2018 | |
Rodriguez-arias Velasco Manuel | Apoderado | 30/01/2017 | |
Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo | Apoderado | 24/05/2016 | |
Sanroma Leon Alberto | Apoderado | 24/05/2016 | |
Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo | Administrador Unico | 22/03/2012 | 02/03/2016 |
Fernandez Del Castillo Quintana Ana Paula | Apoderado | 31/01/2013 | |
Rivas Romero Valdespino Hugo | Apoderado | 31/01/2013 | |
Ruiz Tolosa Fernando | Apoderado | 31/01/2013 | |
Garcia Guirao Jose Juan | Consejero | 17/01/2011 | 22/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TUNELES Y COLECTORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 24, S 8, H M 278956, I/A 26 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 24, S 8, H M 278956, I/A 26 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 24, S 8, H M 278956, I/A 26 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 24, S 8, H M 278956, I/A 26 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 23, S 8, H M 278956, I/A 25 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 23, S 8, H M 278956, I/A 24 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 23, S 8, H M 278956, I/A 23 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 23, S 8, H M 278956, I/A 23 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
- C/ VELAZQUEZ 50 7& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 23, S 8, H M 278956, I/A 22 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 22, S 8, H M 278956, I/A 21 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28