GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFANIAS JARDISER SL | Consejero | 27/11/2012 | 20/12/2017 |
NETWORKS TEST SL | Apoderado | 02/12/2010 | 31/03/2017 |
EMSULE SA | Apoderado | 31/03/2009 | 24/04/2015 |
EMSULE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2015 | |
EMSULE SA | Apoderado Solidario | 24/04/2015 | |
EMSULE SA | Apoderado Mancomunado | 24/04/2015 | |
TELDAT CATALUÑA SA | Consejero | 08/07/2014 | |
INTEGRA-T COMUNICACIONES UNIFICADAS SA | Consejero | 04/06/2009 | 04/06/2014 |
EZENTIS GESTION DE REDES SL | Consejero | 13/05/2010 | 15/02/2013 |
TELDAT SA | Consejero | 25/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO
Empresa: AFANIAS JARDISER SL
Consejero
- Garcia Blazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237 , F 224, S 8, H M 85739, I/A 29 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: NETWORKS TEST SL
Apoderado
- Garcia Blazquez Antonio
- Moreno Alvarez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 163, S 8, H M 190077, I/A 34 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: EMSULE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Gil Miguel
- Garcia Blazquez Antonio
Apoderado Mancomunado
- Garcia Blazquez Antonio
- Salazar Rios Jose Luis
Apoderado Solidario
- Fernandez Gil Miguel
- Garcia Blazquez Antonio
Apoderado
- Aviles Ortiz Mario Jose
- Couso Braña Alvaro
- Couso Braña Alvaro
- Couso Braña Alvaro
- Cuenca Cañizares Eduardo
- Cuenca Cañizares Eduardo
- Cuenca Cañizares Eduardo
- Del Burgo Fernandez Evaristo
- Del Burgo Fernandez Evaristo
- Del Burgo Fernandez Evaristo
- Del Burgo Fernandez Evaristo
- Del Burgo Fernandez Evaristo
- Fernandez Gil Miguel
- Garcia Blazquez Antonio
- Gomez Mahedero Acisclo
- Gomez Montoya Rafael
- Gomez Montoya Rafael
- Herrero Sanz Isidoro
- Llorente Gutierrez Santiago
- Oporto Martin Francisco Javier
- Perez Galan Jose
- Perez Raez Jose Luis
- Perez Raez Jose Luis
- Perez Raez Jose Luis
- Perez Raez Jose Luis
- Represa Sanchez Luciano
- Represa Sanchez Luciano
- Rodrigo Vicente Francisco
- Rodrigo Vicente Francisco
- Villanueva Carretero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25015 , F 72, S 8, H M 39701, I/A 49 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: TELDAT CATALUÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Blazquez Antonio
- Garcia Marcos Antonio
- Robles Esteban Eduardo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5059 , F 192, S 8, H M 82990, I/A 6 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Consejero
- Garcia Blazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5451 , F 223, S 8, H M 89215, I/A 11 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: TELDAT SECURITY SL
Consejero
- Garcia Blazquez Antonio
- Garcia Marcos Antonio
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18759 , F 64, S 8, H M 326938, I/A 6 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: AFANIAS JARDISER SL
Consejero
- De La Cruz Sanchez Hipolito
- Garcia Blazquez Antonio
- Jimenez Fernandez Cesar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237 , F 219, S 8, H M 85739, I/A 17 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: TELDAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Blazquez Antonio
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17014 , F 6, S 8, H M 28448, I/A 28 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Empresa: LEGACOM COMUNICACION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 181, S 8, H M 196056, I/A 11 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25015 , F 70, S 8, H M 39701, I/A 45 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos