CALLE GALLARDO RAUL
Informe ejecutivo de CALLE GALLARDO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLE GALLARDO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGANES GESTION DE MEDIOS SA | Consejero | 28/10/2011 | 16/10/2015 |
EMSULE SA | Consejero | 18/07/2011 | 06/10/2015 |
EMSULE SA | Miem.Com.Ej. | 06/10/2015 | |
LEGANES GESTION DE MEDIOS SA | Consejero | 14/10/2011 | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE CALLE GALLARDO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLE GALLARDO RAUL
Empresa: LEGANES GESTION DE MEDIOS SA
Consejero
- Alamo Cañadas Juan Manuel
- Alonso Alvarez Beatriz
- Calle Gallardo Raul
- Campos Valdes Manuel Jose
- Cenamor Gonzalez Juan Carlos
- Delgado Pulido Carlos J
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin De La Sierra Martin De La Sierra Luis
- Martin Illarregui Alejandro
- Masso Salido Ana Maria
- Oliveira Gonzalez Oscar
- Pastor De Pablo Maria De La Concepcion
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Rubio Tello Alarico
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 186, S 8, H M 196056, I/A 18 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
- Alonso Alonso David
- Atienza Martin Pedro
- Calle Gallardo Raul
- Cenamor Gonzalez Juan Carlos
- De Diego Carmona Jose Javier
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Gomez Montoya Rafael
- Juarez Ortiz Angel Jose
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin Illarregui Alejandro
- Quiros Rayego Emilia
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Represa Sanchez Luciano
- Rubio Tello Alarico
Miem.Com.Ej.
- Calle Gallardo Raul
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25015 , F 75, S 8, H M 39701, I/A 51 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Empresa: LEGACOM COMUNICACION SA
Consejero
- Alamo Cañadas Juan Manuel
- Alonso Alvarez Beatriz
- Calle Gallardo Raul
- Campos Valdes Manuel Jose
- Cenamor Gonzalez Juan Carlos
- Delgado Pulido Carlos J
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin De La Sierra Martin De La Sierra Luis
- Martin Illarregui Alejandro
- Masso Salido Ana Maria
- Oliveira Gonzalez Oscar
- Pastor De Pablo Maria De La Concepcion
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Rubio Tello Alarico
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 183, S 8, H M 196056, I/A 12 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Empresa: LEGACOM COMUNICACION SA
Consejero
- Alamo Cañadas Juan Manuel
- Alonso Alvarez Beatriz
- Calle Gallardo Raul
- Campos Valdes Manuel Jose
- Cenamor Gonzalez Juan Carlos
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin De La Sierra Martin De La Sierra Luis
- Martin Illarregui Alejandro
- Masso Salido Ana Maria
- Oliveira Gonzalez Oscar
- Pastor De Pablo Maria De La Concepcion
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Rubio Tello Alarico
Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 183, S 8, H M 196056, I/A 12 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Empresa: LEGACOM COMUNICACION SA
Consejero
- Alamo Cañadas Juan Manuel
- Alonso Alvarez Beatriz
- Calle Gallardo Raul
- Campos Valdes Manuel Jose
- Cenamor Gonzalez Juan Carlos
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin De La Sierra Martin De La Sierra Luis
- Martin Illarregui Alejandro
- Masso Salido Ana Maria
- Oliveira Gonzalez Oscar
- Pastor De Pablo Maria De La Concepcion
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Rubio Tello Alarico
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 181, S 8, H M 196056, I/A 11 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
- Atienza Martin Pedro
- Calle Gallardo Raul
- Cenamor Gonzalez Juan Carlos
- De Diego Carmona Jose Javier
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Gomez Montoya Rafael
- Juarez Ortiz Angel Jose
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin Illarregui Alejandro
- Quiros Rayego Emilia
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Represa Sanchez Luciano
- Rubio Tello Alarico
- Tejero Oller Beatriz
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25015 , F 70, S 8, H M 39701, I/A 45 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25015 , F 70, S 8, H M 39701, I/A 45 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Información de CALLE GALLARDO RAUL
Mostramos los datos de CALLE GALLARDO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLE GALLARDO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos