ROBLES ESTEBAN EDUARDO
Informe ejecutivo de ROBLES ESTEBAN EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROBLES ESTEBAN EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEDMYSAL SL | Administrador Solidario | 22/12/2022 | |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES TORQUE 7 SL | Administrador Solidario | 21/12/2022 | |
TELDAT SA | Vicepresidente | 10/03/2022 | |
TELDAT SA | Consejero | 10/03/2022 | |
TELDAT CATALUÑA SA | Consejero | 08/07/2014 | |
TELDAT CATALUÑA SA | Apoderado Solidario | 08/07/2014 | |
INTEGRA-T COMUNICACIONES UNIFICADAS SA | Apoderado | 28/04/2014 | |
VEDMYSAL SL | Apoderado | 21/01/2014 | |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES TORQUE 7 SL | Apoderado | 15/01/2014 | |
GRUPO EMPRESARIAL TELDAT SL | Vicepresidente | 14/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROBLES ESTEBAN EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES ESTEBAN EDUARDO
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5451 , F 223, S 8, H M 89215, I/A 13 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: VEDMYSAL SL
Administrador Solidario
- Moreno Vicente Antonio
- Robles Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 126, S 8, H M 150999, I/A 27 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Administrador Solidario
- Moreno Vicente Antonio
- Robles Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24815 , F 163, S 8, H M 446652, I/A 10 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: TELDAT SA
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Muñoz Calvo Jose Luis
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Juan Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Robles Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41785 , F 136, S 8, H M 28448, I/A 51 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: TELDAT SA
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Muñoz Calvo Jose Luis
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Robles Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41785 , F 136, S 8, H M 28448, I/A 51 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5451 , F 223, S 8, H M 89215, I/A 12 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Empresa: TELDAT SA
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Muñoz Calvo Jose Luis
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Robles Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17014 , F 11, S 8, H M 28448, I/A 38 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: FIBERSUNTECH SL
Consejero
- Robles Esteban Eduardo
Secretario
- Robles Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26564 , F 15, S 8, H M 478717, I/A 4 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: FIBERNET SL
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Robles Esteban Eduardo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 172, S 8, H M 220425, I/A 15 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: EZENTIS GESTION DE REDES SL
Consejero
- Garcia Marcos Antonio
- Moreno Vicente Antonio
- Robles Esteban Eduardo
- Villaseca Costero Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18759 , F 65, S 8, H M 326938, I/A 9 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
VER MAS ACTOS
Información de ROBLES ESTEBAN EDUARDO
Mostramos los datos de ROBLES ESTEBAN EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES ESTEBAN EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos