GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA
Informe ejecutivo de GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUERA GARCIA SL | Administrador Unico | 08/11/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA
Empresa: RUGAUTO SA
Apoderado
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Victor Manuel
- Ruera Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 35 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-09
Empresa: RUERA GARCIA SL
Apoderado
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17921 , F 77, S 8, H M 309435, I/A 10 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: RUERA GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17921 , F 75, S 8, H M 309435, I/A 8 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: RUGAUTO SA
Apoderado
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Laura Monica
- Ruera Garcia Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 184, S 8, H BU 689, I/A 32 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
Empresa: RUGAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Laura Monica
- Ruera Garcia Victor Manuel
- Ruera Moreno Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 373, F 193, S 8, H BU 689, I/A 28 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-09
Empresa: BURGOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL SA
Apoderado
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31480 , F 24, S 8, H M 566644, I/A 5 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: RUGAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Victor Manuel
- Ruera Moreno Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 373, F 191, S 8, H BU 689, I/A 24 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-09
Información de GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA
Mostramos los datos de GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos