RUERA GARCIA VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de RUERA GARCIA VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUERA GARCIA VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUGAUTO SA | Apoderado | 17/08/2017 | |
RUGAUTO SA | Apoderado | 28/09/2016 | |
RUGAUTO SA | Consejero | 16/10/2012 | 24/08/2016 |
VINCULACIONES DE RUERA GARCIA VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUERA GARCIA VICTOR MANUEL
Empresa: RUGAUTO SA
Apoderado
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Victor Manuel
- Ruera Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 35 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-09
Empresa: RUGAUTO SA
Apoderado
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Laura Monica
- Ruera Garcia Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 184, S 8, H BU 689, I/A 32 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
Empresa: RUGAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Laura Monica
- Ruera Garcia Victor Manuel
- Ruera Moreno Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 373, F 193, S 8, H BU 689, I/A 28 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-09
Empresa: RUGAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
- Ruera Garcia Victor Manuel
- Ruera Moreno Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 373, F 191, S 8, H BU 689, I/A 24 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-09
Información de RUERA GARCIA VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de RUERA GARCIA VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUERA GARCIA VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos