BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMABAR SL | Administrador Solidario | 19/04/2024 | |
IMPRENTA AMABAR SL | Presidente | 06/11/2020 | 11/05/2023 |
IMPRENTA AMABAR SL | Consejero | 06/11/2020 | 11/05/2023 |
AMABARDOS SL | Presidente | 06/11/2020 | 24/03/2023 |
AMABARDOS SL | Consejero | 06/11/2020 | 24/03/2023 |
IMPRENTA AMABAR SL | Administrador Solidario | 06/11/2020 | |
AMABARDOS SL | Administrador Solidario | 06/11/2020 | |
RUERA GARCIA SL | Apoderado | 10/11/2016 | |
COMERCIAL HISPANOFIL SA | Secretario | 04/01/2011 | 05/03/2015 |
GUERIN SA | Secretario No Consejero | 29/12/2010 | 24/02/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL
Empresa: AMABAR SL
Administrador Solidario
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 14, S 8, H BU 964, I/A 13 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-09
Empresa: IMPRENTA AMABAR SL
Consejero
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Presidente
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794, L 585, F 44, S 8, H BU 1406, I/A 19 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-09
Empresa: AMABARDOS SL
Consejero
- Bañuelos Alberdi Ignacio
- Bañuelos Alberdi Luis Miguel
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Presidente
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 26, S 8, H BU 9538, I/A A (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-09
Empresa: AMABARDOS SL
Consejero
- Bañuelos Alberdi Ignacio
- Bañuelos Alberdi Luis Miguel
- Bañuelos Alonso Alejandro
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Presidente
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 22, S 8, H BU 9538, I/A 12 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: AMABARDOS SL
Administrador Solidario
- Bañuelos Alonso Alejandro
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 22, S 8, H BU 9538, I/A 12 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: IMPRENTA AMABAR SL
Consejero
- Bañuelos Alberdi Ignacio
- Bañuelos Alberdi Luis Miguel
- Bañuelos Alonso Alejandro
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Presidente
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 106, S 8, H BU 1406, I/A 13 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: IMPRENTA AMABAR SL
Administrador Solidario
- Bañuelos Alonso Alejandro
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 106, S 8, H BU 1406, I/A 13 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: RUERA GARCIA SL
Apoderado
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
- Garcia Arranz Celia Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17921 , F 77, S 8, H M 309435, I/A 10 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: DIELECTRO BALEAR SA
Secretario
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 76, S 8, H PM 7091, I/A 67 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: COMERCIAL HISPANOFIL SA
Secretario
- Bañuelos Redondo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5418 , F 132, S 8, H BI 904,A , I/ 92 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-48
VER MAS ACTOS
Información de BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAÑUELOS REDONDO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos