GARCES EDO BENJAMIN
Informe ejecutivo de GARCES EDO BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCES EDO BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIZEN ENTERPRISES SL | Consejero | 20/07/2023 | |
KAIZEN ENTERPRISES SL | Presidente | 20/07/2023 | |
MAQUINARIA Y VEHICULOS Y RECAMBIOS SRL | Consejero | 21/10/2021 | |
MAQUINARIA Y VEHICULOS Y RECAMBIOS SRL | Presidente | 21/10/2021 | |
MAQUINARIA Y VEHICULOS Y RECAMBIOS SRL | Apoderado | 02/02/2016 | |
KAIZEN ENTERPRISES SL | Apoderado | 13/01/2016 | |
MANTENIMIENTO TRAFICO Y SERVICIO SL | Apoderado Solidario | 22/01/2010 | |
SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL | Apoderado Solidario | 22/01/2010 |
VINCULACIONES DE GARCES EDO BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES EDO BENJAMIN
Empresa: KAIZEN ENTERPRISES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Corella Felip Laura
- Garces Edo Benjamin
- Garces Saura Benjamin
- Saura Adsuara Rosa Nieves
Presidente
- Garces Edo Benjamin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647, L 1209, F 187, S 8, H CS 36537, I/A 13 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-12
Consejero Delegado
Consejero
- Cañadas Pardo Veronica
- Corella Felip Laura
- Garces Edo Benjamin
- Garces Saura Benjamin
- Saura Adsuara Rosa Nieves
Presidente
- Garces Edo Benjamin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060, L 624, F 139, S 8, H CS 2715, I/A 31 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-12
Empresa: MUEBLES TARREGA SL
Administrador Unico
- Garces Edo Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059, L 623, F 218, S 8, H CS 17473, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-12
Apoderado
- Garces Edo Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 93, S 8, H CS 2715, I/A 25 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-12
Empresa: KAIZEN ENTERPRISES SL
Apoderado
- Garces Edo Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647, L 1209, F 185, S 8, H CS 36537, I/A 4 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-12
Administrador Unico
- Garces Edo Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 93, S 8, H CS 2715, I/A 22 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-12
Empresa: SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL
Apoderado Solidario
- Garces Edo Benjamin
- Garces Saura Benjamin
- Saura Adsuara Rosa Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 55, S 8, H CS 31766, I/A 2 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-12
Empresa: MANTENIMIENTO TRAFICO Y SERVICIO SL
Apoderado Solidario
- Garces Edo Benjamin
- Garces Saura Pablo Jose
- Saura Adsuara Rosa Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 49, S 8, H CS 31764, I/A 2 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-12
Información de GARCES EDO BENJAMIN
Mostramos los datos de GARCES EDO BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES EDO BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos