GARCES SAURA PABLO JOSE
Informe ejecutivo de GARCES SAURA PABLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCES SAURA PABLO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIZEN ENTERPRISES SL | Consejero | 31/07/2024 | |
SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL | Administrador Solidario | 14/06/2023 |
VINCULACIONES DE GARCES SAURA PABLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES SAURA PABLO JOSE
Empresa: KAIZEN ENTERPRISES SL
Consejero
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 36537, I/A 15 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-12
Empresa: SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL
Administrador Solidario
- Garces Saura Benjamin
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 58, S 8, H CS 31766, I/A 9 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-12
Apoderado
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 93, S 8, H CS 2715, I/A 24 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
Administrador Solidario
- Garces Saura Benjamin
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 93, S 8, H CS 2715, I/A 23 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
Empresa: SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL
Administrador Unico
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 56, S 8, H CS 31766, I/A 4 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
Empresa: MANTENIMIENTO TRAFICO Y SERVICIO SL
Apoderado Solidario
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 50, S 8, H CS 31764, I/A 3 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
Administrador Solidario
- Garces Saura Benjamin
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 93, S 8, H CS 2715, I/A 22 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-12
Empresa: SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL
Administrador Unico
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 54, S 8, H CS 31766, I/A 1 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-12
Empresa: MANTENIMIENTO TRAFICO Y SERVICIO SL
Apoderado Solidario
- Garces Edo Benjamin
- Garces Saura Pablo Jose
- Saura Adsuara Rosa Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 49, S 8, H CS 31764, I/A 2 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-12
Apoderado
- Garces Saura Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 92, S 8, H CS 2715, I/A 20 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-12
Información de GARCES SAURA PABLO JOSE
Mostramos los datos de GARCES SAURA PABLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES SAURA PABLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos