CAÑADAS PARDO VERONICA
Informe ejecutivo de CAÑADAS PARDO VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAÑADAS PARDO VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO TRAFICO Y SERVICIO SL | Apoderado | 28/10/2022 | |
SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL | Apoderado | 01/10/2020 | |
MAQUINARIA Y VEHICULOS Y RECAMBIOS SRL | Apoderado | 01/10/2020 | |
KAIZEN ENTERPRISES SL | Apoderado | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE CAÑADAS PARDO VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑADAS PARDO VERONICA
Consejero Delegado
- Cañadas Pardo Veronica
Consejero
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060, L 624, F 140, S 8, H CS 2715, I/A 33 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-12
Empresa: MANTENIMIENTO TRAFICO Y SERVICIO SL
Apoderado
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 51, S 8, H CS 31764, I/A 8 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-12
Consejero Delegado
- Cañadas Pardo Veronica
Consejero
- Cañadas Pardo Veronica
- Corella Felip Laura
- Garces Edo Benjamin
- Garces Saura Benjamin
- Saura Adsuara Rosa Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060, L 624, F 139, S 8, H CS 2715, I/A 31 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-12
Apoderado
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060, L 624, F 138, S 8, H CS 2715, I/A 29 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-12
Empresa: SERVICIOS MOVILIDAD CASTELLON SL
Apoderado
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 57, S 8, H CS 31766, I/A 7 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-12
Empresa: KAIZEN ENTERPRISES SL
Apoderado
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647, L 1209, F 187, S 8, H CS 36537, I/A 10 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-12
Empresa: LLOSA 8 CAFE SL
Liquidador
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499, L 1061, F 119, S 8, H CS 30864, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-12
Empresa: LLOSA 8 CAFE SL
Administrador Unico
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499, L 1061, F 119, S 8, H CS 30864, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-12
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS DODAS SL
Administrador Unico
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500, L 1062, F 164, S 8, H CS 30885, I/A 4 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-12
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS DODAS SL
Administrador Unico
- Cañadas Pardo Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500, L 1062, F 163, S 8, H CS 30885, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-12
VER MAS ACTOS
Información de CAÑADAS PARDO VERONICA
Mostramos los datos de CAÑADAS PARDO VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑADAS PARDO VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos