GALIZIA FEDERICO
Informe ejecutivo de GALIZIA FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALIZIA FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOTEC CAPITAL RIESGO SOCIEDAD DE FONDOS SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2009 | 04/05/2018 |
COINVERSION NEOTEC SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/09/2009 | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE GALIZIA FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALIZIA FEDERICO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galizia Federico
- Giuliani Marco
- Hendrick Marceline
- Magadaleno Diaz Javier
- Neuss Jobst
- Schepens Frederique
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 25, S 8, H M 395534, I/A 81 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 197, S 8, H M 429396, I/A 64 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23829 , F 145, S 8, H M 395534, I/A 17 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23915 , F 63, S 8, H M 429396, I/A 10 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Información de GALIZIA FEDERICO
Mostramos los datos de GALIZIA FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALIZIA FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos