WAGNON VIRGINIE
Informe ejecutivo de WAGNON VIRGINIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WAGNON VIRGINIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COINVERSION NEOTEC SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/09/2009 | 26/11/2013 |
NEOTEC CAPITAL RIESGO SOCIEDAD DE FONDOS SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2009 | 02/04/2012 |
VINCULACIONES DE WAGNON VIRGINIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WAGNON VIRGINIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Keedy Jess
- Wagnon Virginie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 213, S 8, H M 429396, I/A 35 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Keedy Jess
- Wagnon Virginie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27786 , F 193, S 8, H M 395534, I/A 39 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23829 , F 145, S 8, H M 395534, I/A 17 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23915 , F 63, S 8, H M 429396, I/A 10 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Información de WAGNON VIRGINIE
Mostramos los datos de WAGNON VIRGINIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WAGNON VIRGINIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos