BADESCU ANA MARIA
Informe ejecutivo de BADESCU ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BADESCU ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOTEC CAPITAL RIESGO SOCIEDAD DE FONDOS SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Apoderado | 02/04/2012 | 04/05/2018 |
COINVERSION NEOTEC SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Apoderado | 26/11/2013 | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE BADESCU ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADESCU ANA MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 25, S 8, H M 395534, I/A 81 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Badescu Ana Maria
- Hickey Maurice Raphael
- Panourgias Lazaros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 197, S 8, H M 429396, I/A 64 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 213, S 8, H M 429396, I/A 35 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27786 , F 193, S 8, H M 395534, I/A 39 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Información de BADESCU ANA MARIA
Mostramos los datos de BADESCU ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADESCU ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos