GALERA FERNANDEZ CAROLINA
Informe ejecutivo de GALERA FERNANDEZ CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GALERA FERNANDEZ CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado Solidario | 11/04/2012 | |
INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 03/09/2011 | |
INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 02/12/2010 | |
INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE GALERA FERNANDEZ CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALERA FERNANDEZ CAROLINA
Empresa: INMOCAJA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Collado Perez Elena
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sanchez Moreno Gomez Juan Luis
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
- UNION DE GESTION HIPOTECARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 41, S 8, H LE 5836, I/A 57 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-24
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Collado Perez Elena
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Garzon Heredero Buenaventura
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sanchez Moreno Gomez Juan Luis
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
- UNION DE GESTION HIPOTECARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 135, S 8, H LE 16106, I/A 26 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-24
Empresa: BANCOPOPULAR-E SA
Apoderado Solidario
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Campos Alvarez Susana
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Teston Torres Gema
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30454 , F 166, S 8, H M 198598, I/A 198 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Jose Enrique
- Campos Alvarez Susana
- Cortes Meco Rosa Maria
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Maria Del Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29418 , F 121, S 8, H M 529500, I/A 56 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Campos Alvarez Susana
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29418 , F 121, S 8, H M 529500, I/A 55 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado Solidario
- ARCILLA Y COBIAN ASESORES SL
- ARCILLA Y COBIAN ASESORES SLP
- Bellido Roncero Maria Del Rosario
- COMPAÑIA DE MEDIOS Y SERVICIOS SA
- COMPAÑIA DE MEDIOS Y SERVICIOS SA
- Garcia Almecija Ana Isabel
- HIPROGES PROFESIONAL SL
- HIPROGES PROFESIONAL SL
- INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA
- INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA
- Jareño Gat Carolina
- Leon Gonzalez Jose
- Liaño Ruiz Rosa
- Mora Puebla Lucia
- Moreno Crespillo Maria Del Carmen
- Muñoz Pavon Patricia
- Ortega Sanchez Maria Elena
Apoderado
- Alonso Ruiz Eva
- Amador Cuenca Rosa Maria
- Arcilla Cobian Ana Maria
- Arcilla Cobian Maria Del Carmen
- Arcilla Cobian Rafael
- Arcilla Prat Francisco Jose
- Asensio Gordillo Luis
- Bellido Roncero Maria Del Rosario
- Bello Navarro Natividad
- Beltran Roig Maria Carmen
- Benitez Clavijo Jose Manuel
- BLAZQUEZ PEREZ IGNACIO
- Boria Gomez Laura
- Canals Carmona Anabel
- Cano Martinez Maria Isabel
- Cobian Salgado Maria Del Carmen
- Cuesta Algaba Miguel
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De Santiago Y Velasco Fermin
- Delgado Garcia Laura
- Elipe Martinez Cristina
- Escorza Barcelo Jesus Luis
- Fernandez Burgos Rubio Maria Luz
- Fernandez Burgos Rubio Maria Luz
- Fernandez De Llera Miguel Alberto
- Fernandez Garrido Enrique
- Funke Gavila Cecilia
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Ledesma Enrique
- Garcia Zamora Gema Maria
- Garnica Diez Aurelio
- Gonzalez Dominguez Esther
- Jareño Gat Carolina
- Leon Gonzalez Jose
- Lopez Noguero Maria Victoria
- Marchinares Bossio Sara Antonieta
- Martin De Los Rios Alarcon Maria Del Carmen
- Martinez Morales Anabel
- Matoso Espinosa Cristobal
- Mora De La Puebla Lucia
- Navarro Villoslada Federico
- Orellana Garcia Belen
- Orellana Garcia Belen
- Orta De Murcia Bibiano
- Padilla Martin Maria-del-carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Retamero Herrera Blanca-de-las-nieves
- Retamero Herrera Jose Julio
- Ricoy Gomez Maria Del Carmen
- Ricoy Gomez Maria Del Carmen
- Rodriguez-noval Vicente-rodriguez Santiago
- Rodriguez Rey Susana
- Romero De La Rosa Elena Maria
- Sanchez Rios Maria-del-rocio
- Serrada Diaz Miguel Angel
- Vega Ojeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26083 , F 193, S 8, H M 104222, I/A 112 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Apoderado
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Jose Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa Maria
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Fuente Gonzalez Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Maria Del Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29418 , F 14, S 8, H M 529500, I/A 11 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-28
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Dejulian Galdran Elena
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 130, S 8, H LE 16106, I/A 17 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-24
Empresa: INMOCAJA SA
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Dejulian Galdran Elena
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 37, S 8, H LE 5836, I/A 47 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-24
Empresa: BANCOPOPULAR-E SA
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Fet Daumal Elisenda
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Molina Pilar
- Hernando Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Manchon Vaquera Luis Antonio
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perea Martos Jesus
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 82, S 8, H M 198598, I/A 176 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
VER MAS ACTOS
Información de GALERA FERNANDEZ CAROLINA
Mostramos los datos de GALERA FERNANDEZ CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALERA FERNANDEZ CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos