BARAHONA SOTO ANTONIO
Informe ejecutivo de BARAHONA SOTO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARAHONA SOTO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QIPERT UGH GLOBAL SL | Apoderado | 27/05/2013 | |
BANKINTER SA | Apoderado Solidario | 11/04/2012 | |
INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 02/12/2010 | |
INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE BARAHONA SOTO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARAHONA SOTO ANTONIO
Empresa: INMOCAJA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Collado Perez Elena
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sanchez Moreno Gomez Juan Luis
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
- UNION DE GESTION HIPOTECARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 41, S 8, H LE 5836, I/A 57 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-24
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Collado Perez Elena
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Garzon Heredero Buenaventura
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sanchez Moreno Gomez Juan Luis
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
- UNION DE GESTION HIPOTECARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 135, S 8, H LE 16106, I/A 26 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-24
Empresa: BANCOPOPULAR-E SA
Apoderado Solidario
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Campos Alvarez Susana
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Teston Torres Gema
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30454 , F 166, S 8, H M 198598, I/A 198 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Jose Enrique
- Campos Alvarez Susana
- Cortes Meco Rosa Maria
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Maria Del Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29418 , F 121, S 8, H M 529500, I/A 56 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Campos Alvarez Susana
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29418 , F 121, S 8, H M 529500, I/A 55 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Empresa: UNION DE GESTION HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Barahona Soto Antonio
- Beltran Corona Aranzazu Carmen
- Beltran Corona Rafael
- Cañas Lopez Maria Jose
- Cañas Lopez Maria Jose
- Cañas Lopez Maria Jose
- Cañas Lopez Maria Jose
- Cañas Lopez Maria Jose
- Custodio Peñarando Javier
- Elipe Martinez Cristina
- Falcon Sanchez Adrian
- Garcia Garcia Laura
- Garcia Garcia Laura
- Garcia Garcia Laura
- Garcia Garcia Laura
- Garcia Garcia Laura
- Garcia Haba Susana
- Garcia Haba Susana
- Garcia Haba Susana
- Garcia Haba Susana
- Garcia Haba Susana
- Gimenez Perez Nuria Maria
- Gimenez Perez Nuria Maria
- Gimenez Perez Nuria Maria
- Gimenez Perez Nuria Maria
- Gimenez Perez Nuria Maria
- Gonzalez Soliva Roberto
- Gonzalez Soliva Roberto
- Gonzalez Soliva Roberto
- Gonzalez Soliva Roberto
- Gonzalez Soliva Roberto
- Machado Bravo Antonio
- Machado Bravo Antonio
- Machado Bravo Antonio
- Machado Bravo Antonio
- Machado Bravo Antonio
- Martin Calle Carlos
- Meco Esteban Jose Luis
- Meco Esteban Jose Luis
- Meco Esteban Jose Luis
- Meco Esteban Jose Luis
- Meco Esteban Jose Luis
- Molina Garcia Nuria
- Molina Garcia Nuria
- Molina Garcia Nuria
- Molina Garcia Nuria
- Molina Garcia Nuria
- Perez Perez Antonio
- Perez Sabater Silvia
- Perez Sabater Silvia
- Perez Sabater Silvia
- Perez Sabater Silvia
- Perez Sabater Silvia
- Pomares Gonzalez Raquel
- Raul Fuentes Jonathan
- Raul Fuentes Jonathan
- Raul Fuentes Jonathan
- Raul Fuentes Jonathan
- Raul Fuentes Jonathan
- Requena Marti Jose
- Requena Marti Jose
- Requena Marti Jose
- Requena Marti Jose
- Requena Marti Jose
- Rodriguez Concellon Maria Jesus
- Rodriguez Concellon Maria Jesus
- Rodriguez Concellon Maria Jesus
- Rodriguez Concellon Maria Jesus
- Rodriguez Concellon Maria Jesus
- Rodriguez Esteban Daniel
- Rodriguez Esteban Daniel
- Rodriguez Esteban Daniel
- Rodriguez Esteban Daniel
- Rodriguez Esteban Daniel
- Ruiz De Loizaga Arin Maria Soledad
- Ruiz De Loizaga Arin Maria Soledad
- Ruiz De Loizaga Arin Maria Soledad
- Ruiz De Loizaga Arin Maria Soledad
- Ruiz De Loizaga Arin Maria Soledad
- Sanchis Vidal Laura
- Sanchis Vidal Laura
- Sanchis Vidal Laura
- Sanchis Vidal Laura
- Sanchis Vidal Laura
- Verdu Beltran Carmen
- Verdu Beltran Carmen
- Verdu Beltran Carmen
- Verdu Beltran Carmen
- Verdu Beltran Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28943 , F 113, S 8, H M 367751, I/A 124 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Apoderado
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Jose Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa Maria
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Fuente Gonzalez Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernando Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Maria Del Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29418 , F 14, S 8, H M 529500, I/A 11 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-28
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Dejulian Galdran Elena
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 130, S 8, H LE 16106, I/A 17 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-24
Empresa: INMOCAJA SA
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De La Fuente Miriam
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Dejulian Galdran Elena
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Matinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Funke Gavila Celicia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Olid Goñi Miguel Enrique
- Paez Blanco Maria Elena
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Aguado Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Terrada Medina Jose Manuel
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 37, S 8, H LE 5836, I/A 47 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-24
Empresa: BANCOPOPULAR-E SA
Apoderado Solidario
- Adriaensens Coronel Angela
- Asencio Gordillo Luis
- Ballesteros Moreno Virginia
- Barahona Soto Antonio
- Bengoechea Valverde Enrique
- Blanco Cano Maria
- Campos Alvarez Susana
- Comas Angles Joaquin
- Cortes Meco Rosa
- Custodio Peñarando Javier
- De Julian Galdran Elena
- De La Torre Sanchez-arevalo Nuria
- De Orellana Garcia Belen
- Diaz Prieto Maria Angeles
- Elipe Martinez Cristina
- Fernandez Alegre Beatriz
- Fet Daumal Elisenda
- Funke Gavila Cecilia
- Galera Fernandez Carolina
- Garcia Fonte Yolanda
- Garcia Sanchez Eduardo Bartelmi
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Molina Pilar
- Hernando Sanz Rosa
- Iriso Herrera Asuncion
- Izaguirre Dominguez Rosa
- Jareño Gat Carolina
- Jimenez Merino Carmen
- Lopez Navarro Maria Jesus
- Manchon Vaquera Luis Antonio
- Martin Calle Carlos
- Moreno Alonso Inmaculada
- Paez Blanco Maria Elena
- Perea Martos Jesus
- Perez Martinez Maria Del Carmen
- Perez Perez Antonio
- Portillo Hidalgo Maria Angeles
- Pozo Pozo Manuel
- Puebla Peinado Laura
- Ramirez Molina Clara Maria
- Ricoy Gomez Carmen
- Rodriguez Agudo Cesar
- Sabroso Hernandez Maria Del Carmen
- Sandoval De La Faya Maria Elena
- Segui Coll Susana
- Teston Torres Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 82, S 8, H M 198598, I/A 176 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
VER MAS ACTOS
Información de BARAHONA SOTO ANTONIO
Mostramos los datos de BARAHONA SOTO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARAHONA SOTO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos