HIPROGES PROFESIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Norias, 80
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIPROGES PROFESIONAL SL
CIF B82195520
Nombres Anteriores
- GESTORIA BELLIDO SLP
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HIPROGES PROFESIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIPROGES PROFESIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellido Roncero Maria Del Rosario | Administrador Solidario | 21/04/2010 | 29/12/2016 |
Bellido Roncero Maria Del Rosario | Apoderado | 21/11/2011 | 29/12/2016 |
Bellido Roncero Maria Del Rosario | Apoderado | 21/05/2010 | 29/12/2016 |
Bellido Roncero Maria Del Rosario | Apoderado Solidario | 07/06/2011 | 29/12/2016 |
Bellido Roncero Maria-rosario | Liquidador Solidario | 29/12/2016 | 29/12/2016 |
Canals Carmona Anabel | Apoderado | 21/11/2011 | 29/12/2016 |
Canals Carmona Anabel | Apoderado | 21/05/2010 | 29/12/2016 |
Canals Carmona Anabel | Apoderado Solidario | 07/06/2011 | 29/12/2016 |
Canals Carmona Vanessa | Apoderado | 21/05/2010 | 29/12/2016 |
Canals Carmona Vanessa | Apoderado Solidario | 07/06/2011 | 29/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIPROGES PROFESIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 225, S 8, H M 225057, I/A 18 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 225, S 8, H M 225057, I/A 18 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 225, S 8, H M 225057, I/A 18 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 225, S 8, H M 225057, I/A 18 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 224, S 8, H M 225057, I/A 17 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 223, S 8, H M 225057, I/A 16 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
- C/ LAS NORIAS 80 (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 223, S 8, H M 225057, I/A 15 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-28
- REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A JOSE LEON GONZALEZ, M& DEL ROSARIO BELLIDO RONCERO, LUCIA MORA PUEBLA, SOLEDAD CHIMENEA ROMERO, ANABEL CANALS CANALS CARMONA Y MIGUEL-ALBERTO FERNANDEZ DE LLERA, EN ESCRITURA ORIGEN DE LA INSCRIPCION 814&DE LA ENTIDAD CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 222, S 8, H M 225057, I/A 14 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 222, S 8, H M 225057, I/A 14 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-87-28