GAITA REBASA MARIA ANGELS
Informe ejecutivo de GAITA REBASA MARIA ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GAITA REBASA MARIA ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDESTFIN GRUP SL | Liquidador | 06/02/2023 | 06/02/2023 |
GAREMAFIS SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
VIAJES MARIVENT SL | Administrador Concursal | 27/06/2012 | 13/02/2014 |
VINCULACIONES DE GAITA REBASA MARIA ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAITA REBASA MARIA ANGELS
Empresa: AUDESTFIN GRUP SL
Liquidador
- Gaita Rebasa Maria Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
Empresa: AUDESTFIN GRUP SL
Administrador Unico
Liquidador
- Gaita Rebasa Maria Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
Empresa: GAREMAFIS SL
Administrador Unico
- Gaita Rebasa Maria Angels
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 42, S 8, H PM 29107, I/A 2 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
Empresa: VIAJES MARIVENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES MARIVENT SL
Nif:B07852379
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Gaita Rebasa Maria Angels
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA
Número:2
Juez / Ponente:D, M& ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:18/05/2012
Número Procedimiento Concursal:244/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2414
Libro:
0
Folio:
171
Hoja:
8-27321
Inscripción:
8
Fecha Inscripción13/02/2014
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 171, S 8, H PM 27321, I/A 8 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Empresa: VIAJES MARIVENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES MARIVENT SL
Nif:B07852379
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gaita Rebasa Maria Angels
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA
Número:2
Juez / Ponente:D, M& ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:18/05/2012
Número Procedimiento Concursal:244/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2414
Libro:
0
Folio:
170
Hoja:
8-27321
Inscripción:
A
Fecha Inscripción27/06/2012
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 170, S 8, H PM 27321, I/A A (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-07
Información de GAITA REBASA MARIA ANGELS
Mostramos los datos de GAITA REBASA MARIA ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAITA REBASA MARIA ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos