AUDESTFIN GRUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alexandre Rossello, 24
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUDESTFIN GRUP SL
CIF B07747082
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUDESTFIN GRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUDESTFIN GRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cifre Serra Gabriel | Apoderado | 28/04/2010 | 06/02/2023 |
Gaita Rebasa Maria Angeles | Administrador Unico | 28/04/2010 | 06/02/2023 |
Gaita Rebasa Maria Angels | Liquidador | 06/02/2023 | 06/02/2023 |
Gaita Rebasa Maria Angeles | Administrador Solidario | 28/04/2010 | |
Martinez Esteva Jose Juan | Administrador Solidario | 28/04/2010 |
ACTOS BORME DE AUDESTFIN GRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 65, S 8, H PM 22058, I/A 8 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-07
- AVDA ALEXANDRE ROSSELLO 24 1º 2& (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 64, S 8, H PM 22058, I/A 7 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 64, S 8, H PM 22058, I/A 7 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-07