FUENTES MANZANAS MERCEDES
Informe ejecutivo de FUENTES MANZANAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FUENTES MANZANAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED | Apoderado Solidario | 18/09/2024 | |
ELEGIMOSALUD SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
SANITAS HOLDING SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
SANITAS EMISION SL | Apoderado Solidario | 25/06/2024 | |
SANITAS HOLDING SL | Apoderado | 18/07/2022 | |
ELEGIMOSALUD SL | Apoderado | 18/07/2022 | |
SANITAS EMISION SL | Apoderado | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE FUENTES MANZANAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES MANZANAS MERCEDES
Empresa: BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED
Apoderado Solidario
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gomez Gayoso Varela Carlos
- Prieto Rodriguez Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 571168, I/A 37 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: ELEGIMOSALUD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gomez Gayoso Varela Carlos
- Prieto Rodriguez Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 585360, I/A 77 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: SANITAS HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gomez Gayoso Varela Carlos
- Prieto Rodriguez Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 584035, I/A 82 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: SANITAS EMISION SL
Apoderado Solidario
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gomez Gayoso Varela Carlos
- Prieto Rodriguez Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491635, I/A 141 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: ELEGIMOSALUD SL
Apoderado
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gomez Gayoso Varela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40435 , F 186, S 8, H M 585360, I/A 63 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: SANITAS HOLDING SL
Apoderado
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gomez Gayoso Varela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 220, S 8, H M 584035, I/A 70 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: GRUPO BUPA SANITAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Costa Pantoja Ignacio
- Costa Pantoja Ignacio
- Costa Pantoja Ignacio
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Martin Lopez Fernando
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Prado Gonzalez Rafael
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bonilla Regadera Jesus
- Buil Tedo Jose Luis
- Caballero Garcia Jose Ignacio
- Caballero Garcia Jose Ignacio
- Cano Desandes Pedro
- Canto Pastor Antonio Juan
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Ibañez Matia Javier
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Juarez Pelaez Maria Elena
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lledo Muñoz Fernando
- Loughlin Gerarde
- Martin Lopez Fernando
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Quintanilla Quintana Victoria Susana
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Snater Ine
- Tomas Martinez Jose Francisco
- Velasco Roiz Jose Maria
- Villaescusa Gonzalez Pilar
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 91, S 8, H M 319405, I/A 117 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abery Susie Ann
- Abery Susie Ann
- Bonilla Regadera Jesus
- Costa Pantoja Ignacio
- Costa Pantoja Ignacio
- Costa Pantoja Ignacio
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Harrington Susan
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Martin Lopez Fernando
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Prado Gonzalez Rafael
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Wilson Darren
- Wilson Darren
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abery Susie An
- Buil Tedo Jose Luis
- Caballero Garcia J Caballero Garcia J Jose-ignacio
- Cano Desandes Pedro
- Canto Pastor Antonio Juan
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fuentes Manzanas Maria Mercedes
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Hill Andrew Peter
- Ibañez Matia Javier
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Juarez Pelaez Maria Elena
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lledo Muñoz Fernando
- Loughlin Gerarde
- Martin Lopez Fernando
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Peralta Gracia Ignacio
- Peralta Gracia Ignacio
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Quintanilla Quintana Victoria Susana
- Rodriguez Fernandez Sonia
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Snater Ine
- Tomas Martinez Jose Francisco
- Villaescusa Gonzalez Pilar
- Warren Simon Grove
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20738 , F 87, S 8, H M 117337, I/A 369 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Empresa: SANITAS SL DE DIVERSIFICACION
Apoderado Mancomunado Solidario
- Buil Tedo Jose Luis
- Cano Desandes Pedro
- Canto Pastor Antonio Juan
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Ereño Iribarren Ignacio
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Ibañez Matia Javier
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Juarez Pelaez Maria Elena
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lledo Muñoz Fernando
- Martin Lopez Fernando
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Quintanilla Quintana Victoria Susana
- Snater Ine
- Tomas Martinez Jose Francisco
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Apoderado Mancomunado
- Bonilla Regadera Jesus
- Costa Pantoja Ignacio
- Costa Pantoja Ignacio
- Costa Pantoja Ignacio
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Martin Lopez Fernando
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Prado Gonzalez Rafael
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Caballero Garcia Jose Ignacio
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fuentes Manzanas Maria Mercedes
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28990 , F 185, S 8, H M 188005, I/A 153 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: TERAPIA Y PILATES SL
Apoderado Mancomunado
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Larrabure Vera Marcelo
- Loughlin Gerarde
- Montijano Nistal Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Prada Portillo Jose Arturo
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Salvatierra Brizuela Ignacio
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Delgado Cabezas Luis
- Delgado Cabezas Luis Felipe
- Dominguez Ruiz Carlos
- Dominguez Ruiz Carlos
- Erburu Arbizu Yolanda
- Ereño Iribarren Ignacio
- Ereño Iribarren Ignacio
- Ereño Iribarren Ignacio
- Ereño Iribarren Ignacio
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fuentes Manzanas Mercedes
- Gonzalez Manteca Coral
- Gonzalez Manteca Coral
- Gonzalez Manteca Coral
- Gonzalez Manteca Coral
- Larrabure Vera Marcelo
- Larrabure Vera Marcelo
- Larrucea Camporro Miguel
- Larrucea Camporro Miguel
- Larrucea Camporro Miguel
- Larrucea Camporro Miguel Antonio
- Lopez Gil Beatriz
- Lopez Gil Beatriz
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Loughlin Gerarde
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Muiña Merino Antonio
- Ochoa Arizu Jose Manuel
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Peralta Gracia Ignacio
- Prada Portillo Jose Arturo
- Prada Portillo Jose Arturo
- Prada Portillo Jose Arturo
- Prada Portillo Jose Arturo
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Sanchez Ruiz Jose Manuel
- Sanchez Ruiz Manuel
- Sanchez Ruiz Manuel
- Sanchez Ruiz Manuel
- Sanz Ferrando Silvia
- Turreira Ibernia Luis
- Turreira Ibernia Luis
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Vicario La Calle Alfonso
- Villaescusa Gonzalez Pilar
- Vizcayno De Barutell Federico
- Vizcayno De Barutell Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26947 , F 44, S 8, H M 331101, I/A 37 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
VER MAS ACTOS
Información de FUENTES MANZANAS MERCEDES
Mostramos los datos de FUENTES MANZANAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES MANZANAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos