MUIÑA MERINO ANTONIO
Informe ejecutivo de MUIÑA MERINO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE MUIÑA MERINO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA NV | Apoderado Mancomunado | 23/08/2022 | |
CIGNA EUROPEAN SERVICES UK LIMITED | Apoderado | 03/07/2018 | |
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA NV | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2018 |
VINCULACIONES DE MUIÑA MERINO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUIÑA MERINO ANTONIO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bicand Muñoz Jorge
- Montes Escriba Juan Jose
- Muiña Merino Antonio
- Padilla Escalona Marta Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 130, S 8, H M 11184, I/A 42 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-28
Empresa: CIGNA EUROPEAN SERVICES UK LIMITED
Apoderado
- Montes Escriba Juan Jose
- Muiña Merino Antonio
- Padilla Escalona Marta Mercedes
- Pelaez Serrano Pilar
- Romeo Rubio Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 221, S 8, H M 376266, I/A 12 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Montes Escriba Juan Jose
- Muiña Merino Antonio
- Padilla Escalona Marta
- Pelaez Serrano Pilar
- Romeo Rubio Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 186, S 8, H M 11184, I/A 36 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Empresa: MARCON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Muiña Merino Antonio
- Muiña Puertas Antonio
- Nieto Pareja Leandro
Presidente
Secretario
- Muiña Merino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 131, S 8, H M 47793, I/A 11 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: MARCON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Muiña Merino Antonio
Presidente
Secretario
- Muiña Merino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 130, S 8, H M 47793, I/A 10 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Empresa: GRUPO BUPA SANITAS CHILE SL
Apoderado Mancomunado
- Muiña Merino Antonio
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 215, S 8, H M 571169, I/A 7 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: SANITAS SA DE HOSPITALES
Apoderado Mancomunado
- Akesson John Peter Erik
- Cano Desandes Pedro
- Delgado Cabezas Luis Felipe
- Erburu Arbizu Yolanda
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Julve Garcia Miguel Angel
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29721 , F 214, S 8, H M 70978, I/A 260 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: GRUPO BUPA SANITAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Delgado Cabezas Luis
- Delgado Cabezas Luis Felipe
- Erburu Arbizu Yolanda
- Erik Akesson John Peter
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Loughlin Gerarde
- Meseguer Muñoz Luis
- Meseguer Muñoz Luis
- Muiña Merino Antonio
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 84, S 8, H M 319405, I/A 105 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: SANITAS NUEVOS NEGOCIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Cano Desandes Pedro
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Erik Akesson John Peter
- Erik Akesson John Peter
- Erik Akesson John Peter
- Erik Akesson John Peter
- Erik Akesson John Peter
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Muiña Merino Antonio
- Quintanilla Quintana Victoria Susana
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 219, S 8, H M 527037, I/A 30 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Buil Tedo Jose Luis
- Canto Pastor Antonio Juan
- Delgado Cabezas Luis Felipe
- Delgado Cabezas Luis Felipe
- Erburu Arbizu Yolanda
- Ibañez Matia Javier
- Lledo Muñoz Fernando
- Martinez Climent Rosa
- Muiña Merino Antonio
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20738 , F 79, S 8, H M 117337, I/A 354 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
VER MAS ACTOS
Información de MUIÑA MERINO ANTONIO
Mostramos los datos de MUIÑA MERINO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUIÑA MERINO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos